Auskünfte zu Richard Moser
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Richard Moser
Publikationsnummer: 5711772, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Zugerland Reisen AG, in Zug, CH-170.3.024.478-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 05.01.2010, S. 22, Publ. 5426332).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser, Richard, von Benken ZH, in Dorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Cyrill, von Zug, in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hausheer-Salquin, Thomas, von Zürich, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Moser Reisen AG, in Flaach, Lachen 2, 8416 Flaach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
28.08.2001.
Zweck:
Organisation und Durchführung von Carreisen aller Art im In- und Ausland;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 200'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.--.
Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/-übernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven derMoser-Reisen + Co, in Flaach, nämlich die Betriebssparte Carreisen, gemäss Übernahmebilanz per 30.06.2001, wonach die übernommenen Aktiven CHF 991'174.52 und die übernommenen Passiven CHF 659'623.10 betragen, wofür 200 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 131'551. 42 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen im Publikationsorgan oder durch eingeschriebenen Brief an die Adresse der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Moser, Richard, von Benken ZH, in Dorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Moser-Kropf, Vreni, von Benken ZH, in Dorf, mit Einzelunterschrift;
Dr. oec. H.P. Bieri Steuer-, Finanz- und Wirtschaftsberatung AG Burgdorf, in Burgdorf, Revisionsstelle.
Handelsregister-Amt Zug, (170)
Zugerland Reisen AG, Sitz Z u g .
Domizil:
ZVB-Haus an der Aa, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum 24.01.2001.
Zweck:
Organisation und Durchführung von Reisen und Gesellschaftsfahrten;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke und Immobilien erwerben, halten, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 600'000.
Liberierung:
CHF 600'000, 6'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage und -übernahme:Vier Reisecars (1 "Volvo Drögmöller B12- 600", 1 "Setra S 215 HDI", 1 "Setra S 216 HDS", 1 "Mercedes Auwärter Sprinter"), gemäss Sacheinlage- und -übernahmevertrag vom 22./24.01.2001 zum Preis von CHF 630'000.00, wofür 6'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben und CHF 30'000.00 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Bisig, Robert, Heimat Einsiedeln, in Steinhausen, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fehr, Peter, Heimat Kradolf- Schönenberg, in Steinhausen, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moser, Richard, Heimat Benken ZH, in Dorf, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berchtold, Hugo, Heimat Giswil, in Steinhausen, Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Barmettler, Antoinette, Heimat Buochs, in Unterägeri, Geschäftsführerin mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG, in Luzern, Revisionsstelle.