Auskünfte zu Hans Ulrich Moser
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Hans Ulrich Moser
Publikationsnummer: HR02-1005618072, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Grimseltor AG, in Innertkirchen, CHE-115.573.274, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2019, Publ. 1004684771).
Firma neu:
Grimseltor AG in Liq..
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 21.11.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krump, Christian, von Innertkirchen, in Gadmen (Innertkirchen), Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Moser, Hans Ulrich, von Zäziwil, in Innertkirchen, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 3601377, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Genossenschaft Dorfzentrum Grimseltor, in Innertkirchen, CHE-115.510.641, Genossenschaft (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2014, Publ. 1820445).
Firma neu:
Genossenschaft Dorfzentrum Grimseltor in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 29.04.2016 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willener-Ambühl, Therese, von Hasliberg und Sigriswil, in Innertkirchen, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Abplanalp-Neiger, Franziska, von Innertkirchen, in Innertkirchen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marty, Fred, von Altendorf, in Innertkirchen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Eric, von Hasliberg, in Innertkirchen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Hans Ulrich, von Zäziwil, in Innertkirchen, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Stefan, von Innertkirchen, in Innertkirchen, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 1898793, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Grimseltor AG, in Innertkirchen, CHE-115.573.274, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 12.04.2010, S. 4, Publ. 5580490).
Domizil neu:
Grimselstrasse 2, 3862 Innertkirchen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Bergen Treuhandunternehmung (CH-092.1.003.134-1), in Brienzwiler, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abplanalp-Neiger, Franziska, von Innertkirchen, in Innertkirchen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Stefan, von Innertkirchen, in Innertkirchen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steinhauer, Thomas, von Riggisberg, in Brienz BE, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Innertkirchen];
Moser, Hans Ulrich, von Zäziwil, in Innertkirchen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Von Bergen Treuhand und Revisions AG (CHE-277.354.505), in Brienzwiler, Revisionsstelle.