Auskünfte zu Ernst Moratti
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Ernst Moratti
Publikationsnummer: 5292182, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Chesery AG Gstaad, in Gstaad (Gde. Saanen), CH-092.3.004.569-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 10.12.1998, S. 8439).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moratti, Ernst, von Saanen, in Saanen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bieri Treuhand GmbH, in Interlaken, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moratti, Mario, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CH-035.9.020.344-5), in Bern, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 2409516, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Kanalisationsgenossenschaft Saanendorf, in Saanen, CH-092.5.008.906-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 84 vom 14.04.1982, S. 1134).
Statutenänderung:
22.03.1982, 15.04.2004.
Domizil neu:
c/o Alfred Gerber, Präsident, Chalet Buntspecht, Oberdorf, 3792 Saanen.
Zweck neu:
Erstellung von Kanalisationsleitungen und deren Unterhalt zur Erschliessung des Gebietes Saanendorf und Umgebung.
Publikationsorgan neu:
Anzeiger von Saanen, Amtsblatt des Kantons Bern, SHAB. Weitere publikationspflichtige Tatsachen nicht berührt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nöthiger, Fritz, von Uerkheim, in Saanen, Präsident und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zwahlen-Hüni, Armin, von Saanen, in Saanen, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sumi, Emil, von Saanen, in Saanen, Mitglied und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Aegerter, Walter, von Oberwil im Simmental, in Saanen, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Alfred, von Heimiswil, in Saanen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung];
Steimle, Victor, von Niederhünigen, in Saanen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heimann, Irene, von Hasliberg, in Saanen, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Saur, Hansjörg, von Weinfelden, in Gstaad (Saanen), Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Moratti, Ernst, von Saanen, in Saanen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rieder, Max, von St. Stephan, in Saanen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Paroni, Mario, von Piazzogna, in Saanen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Handelsregister-Amt Bern, (36)
Casino Chesery Gstaad GmbH, in Gstaad (Gde. Saanen), Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 74 vom 13.04.2000, S. 2498).
Statutenänderung:
14.05.2002.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moratti, Ernst, von Saanen, in Saanen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--;
Chesery AG, in Gstaad (Saanen), Gesellschafterin, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.--;
Einwohnergemeinde, in Saanen, Gesellschafterin, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--;
Tourismusverband Gstaad-Saanenland, Gesellschafter, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--;
Rieder, Max, von St.Stephan, in Saanen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Germann, Walter, von Adelboden, in Saanenmöser (Saanen), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauswirth, Gottfried, von Saanen, in Saanenmöser (Saanen), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--];
Moratti, Max, von Saanen, in Rougemont, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--];
Werren, Louis, von St. Stephan, in Gstaad (Saanen), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--];
Casino Chesery AG, in Gstaad (Saanen), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.