Auskünfte zu Gaétan Morard
Einträge zum Namen Gaétan Morard
Neueste SHAB-Meldungen: Gaétan Morard
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR01-1005972071, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
White Cross Sàrl, à Leytron, CHE-230.702.071, c/o Maurice Rossier, Route de Chamoson 11, 1912 Leytron, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
23.01.2024.
But:
La société a pour but la numérisation et conception 3D, la rétro-ingénierie, la production de pièces de tout type et de tout matériau, les travaux topographiques et géométriques de toutes sortes. La société peut créer des succursales, et participer à, acquérir, fusionner avec des entreprises visant un but identique ou analogue ainsi que toute opération immobilière, commerciale ou financière convergente avec son but.
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Selon déclaration du 23.01.2024, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Rossier, Maurice Pierre William, dit Maurice, de Leytron, à Leytron, associé et président des gérants, avec signature collective à deux, pour 6 parts sociales de CHF 1'000.00;
Rossier, Christine Anne, de Leytron, à Genève, associée et gérante, avec signature collective à deux, pour 8 parts sociales de CHF 1'000.00;
Morard, Gaétan, de Lens, à Sierre, associé, sans droit de signature, pour 6 parts sociales de CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: HR02-1005298550, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Helvetica Cross Partners Sàrl, à Sierre, CHE-233.406.456, société à responsabilité limitée (No. FOSC 194 du 08.10.2018, Publ. 1004471899).
Modification des statuts:
09.09.2021.
Nouveau but:
La société a pour but l'importation, la distribution et l'exportation de papier à rouler. La société a également pour but d'effectuer tout ce qui a trait à l'événementiel, à la création et mise en place de festivals, à la création et à l'exploitation d'une station radiophonique, à l'édition musicale, à la production, à la commercialisation et à la distribution d'enregistrements musicaux, de supports sonores et de marchandises liées directement ou indirectement au domaine musical. La société a également pour but, l'exploitation de cafés-restaurants, débits de boisson, et autres établissements publics, take away, ainsi que l'exploitation de tout autre commerce. La société a également pour but d'effectuer toute prestation de service de traiteur, toute prestation de boulangerie-confiserie, ainsi que la fabrication et le commerce de produits alimentaires et boissons. La société peut créer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement, tant en Suisse qu'à l'étranger. La société peut faire, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son but social.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Morard, Gaétan, de Lens, à Martigny, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Tinguely, Yves , de La Roche, à Sierre, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: HR02-1004495945, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
CultureNature Sàrl, à Sierre, CHE-189.487.087, société à responsabilité limitée (No. FOSC 229 du 24.11.2017, Publ. 3891537).
Nouvelle raison sociale:
CultureNature Sàrl en liquidation.
Nouvelle adresse:
Place de la Gare 1, 3960 Sierre. La société est dissoute par décision de l'assemblée des associés du 02.11.2018.
Inscription ou modification de personne(s):
Robert, Gilles, de Genève, à Crans-Montana, associé et président des gérants, liquidateur, avec signature collective à deux, pour 100 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: associé et président des gérants, avec signature collective à deux];
Morard, Gaétan, de Lens, à Martigny, associé et gérant, liquidateur, avec signature collective à deux, pour 100 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: associé et gérant, avec signature collective à deux].