Auskünfte zu Blaise Morand
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Blaise Morand
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1005284194, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Association de soutien, de gestion et de promotion de la Patrouille des Glaciers, à Sierre, CHE-103.845.750, association (No. FOSC 132 du 12.07.2021, Publ. 1005247034).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Jirillo, Grégoire, de Vétroz, à Vétroz, vice-président du comité, avec signature collective à deux;
Morand, Blaise, de Echallens, à Dompierre (VD), membre du comité, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Rohrbasser, Denis, de Grolley, à Châtel-Saint-Denis, président du comité, avec signature collective à deux [précédemment: membre du comité, sans droit de signature];
Cavalli, Stefano, de Sion, à Conthey, membre du comité, avec signature collective à deux;
Favero, Fabrizio, dit Fabrice, de Montreux, à Vevey, membre du comité, avec signature collective à deux [précédemment: président du comité, avec signature collective à deux];
Fontana, Sandro, de Collombey-Muraz, à Collombey-Muraz, membre du comité, avec signature collective à deux.
Publikationsnummer: HR01-1004459690, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Association de soutien, de gestion et de promotion de la Patrouille des Glaciers, à Sierre, CHE-422.861.490, Avenue des Alpes 6, Case postale 275, 3960 Sierre, association (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
28.04.1995. 30.06.1999. 30.06.2003. 13.11.2009. 25.02.2016.
But:
L'association promeut le caractère international de la Patrouille des Glaciers (PdG) et lui assure l'administration et la protection financière (cf. statut pour but complet).
Ressources:
Cotisations, contributions et subventions des pouvoirs publics, intérêts de la fortune, dons, prestations financières et en nature des partenaires/sponsors civils, produits de publications, produits dérivés et autres actions extérieures.
Personne(s) inscrite(s):
Favero, Fabrizio, dit Fabrice, de Montreux, à Vevey, président du comité, avec signature collective à deux;
Jirillo, Grégoire, de Vétroz, à Vétroz, vice-président du comité, avec signature collective à deux;
Germanier, Christian, de Conthey, à Sierre, membre du comité, caissier, avec signature collective à deux;
Morand, Blaise, de Echallens, à Dompierre (VD), membre du comité, sans droit de signature;
Rohrbasser, Denis, de Grolley, à Châtel-Saint-Denis, membre du comité, sans droit de signature;
Fiduciaire FIDAG SA, succursale de Sion (CHE-494.133.656), à Sion, organe de révision.