Auskünfte zu Romano Monegat
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Romano Monegat
Publikationsnummer: 1639253, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Pensionskasse Fiege Schweiz, in Münchenstein, CHE-109.581.383, Stiftung (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2014, Publ. 1585121).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Monegat, Romano, von Ruswil, in St. Gallen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flück, Lukas, von Binningen, in Binningen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3460624, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Pensionskasse Fiege Schweiz (Caisse Pension Fiege Suisse) (Cassa Pensione Fiege Svizzera), bisher in Basel, CH-270.7.001.024-3, Schutz der Arbeitnehmer der Fiege Goth AG, Stiftung (SHAB Nr. 63 vom 30.03.2006, S. 5, Publ. 3310736).
Urkundenänderung:
20.12.2005.
Uebersetzungen des Namens neu:
(Caisse de Pension Fiege Suisse) (Cassa di Pensione Fiege Svizzera).
Sitz neu:
Münchenstein.
Domizil neu:
Genuastrasse 11, 4142 Münchenstein.
Zweck neu:
Schutz der Arbeitnehmer der Fiege Logistik (Schweiz) AG und ihrer schweizerischen Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen sowie der Angehörigen und Hinterlassenen dieser Arbeitnehmer gegen die wirtschaftlichen Folgen des Wegfalls des Erwerbseinkommens wegen Alters, Todes, Krankheit, Unfalls und Ivalidität im Rahmen des BVG und seiner Ausführungsbestimmungen. Die Stiftung kann über die gesetzlichen Mindestleistungen hinaus weitergehende Vorsorge betreiben, einschliesslich Unterstützungsleistungen in Notlagen, wie bei Krankheit, Unfall, Invalidität oder Arbeitslosigkeit. Sie kann nebst den reglementarischen Leistungen auch weitere freiwillige Vorsorgeleistungen erbringen. Die Ausrichtung solcher Leistungen kann mit Auflagen verbunden werden.
Aufsichtsbehörde neu:
Justiz-, Polizei- und Militärdirektion des Kantons Basel-Landschaft, Amt für Stiftungen und berufliche Vorsorge.
Organisation neu:
Stiftungsrat von 4 Mitgliedern, Revisionsstelle und Experte gemäss BVG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häfliger, Luigi, von Reitnau, in Kloten, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Zesiger, Christian, von Hermrigen, in Schönenbuch, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Furrer, Urs, von Basel und Lüsslingen, in Binningen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Monegat, Romano, von Ruswil, in St. Gallen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Pezzoli Mühlberg, Jolanda, von Kaiseraugst, in Basel, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift mit einem Mitglied des Stiftungsrates [wie bisher];
Müller, Beat, von Basel, in Binningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
KPMG Fides Peat, in Basel, Revisionsstelle [wie bisher].
Publikationsnummer: 1080448, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Personalvorsorgestiftung der Firma Fiege AG, in Basel, Stiftung (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2002, S. 5, Publ. 756430).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bloch, Gottfried, von Balsthal, in Reinach BL, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Capoferri, Felice, von Coldrerio, in Morbio Inferiore, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häfliger, Luigi, von Reitnau, in Kloten, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Monegat, Romano, von Ruswil, in St. Gallen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.