Auskünfte zu Vladica Momcilovic
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Vladica Momcilovic
Publikationsnummer: 6294734, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
almacorp management AG, in Zürich, CH-020.3.028.973-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 04.02.2011, S. 27, Publ. 6018588).
Statutenänderung:
26.07.2011.
Sitz neu:
Bülach.
Domizil neu:
c/o Vladica Momcilovic, Feldstrasse 87, 8180 Bülach.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung von Immobilien-, Wertschriften- und anderen Handelsgeschäften im In- und Ausland, Handel mit Waren aller Art sowie Übernahme von Beratungsmandaten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Momcilovic, Vladica, von Zürich, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 4167824, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Primework AG, in Zürich, CH-020.3.029.705-2, Personalvermittlung und -ausleihung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2006, S. 25, Publ. 3329690).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Momcilovic, Vladica, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
pwb.baechtiger.ag, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bilic, Igor, von Zürich, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumgartner, Dr. Hans, von Adliswil, in Adliswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deronjic, Nemanja, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
ad audit gmbh, in Zürich, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 4022404, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Multina AG, in Zürich, CH-020.3.918.142-4, Übernahme von Vertretungen in- und ausländischer Firmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2007, S. 27, Publ. 4000252).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jann, Dieter, von Zürich, in Hedingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Merkli, Dr. Balz, von Wettingen, in Kilchberg ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zulliger, Dr. Felix, von Madiswil, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Momcilovic, Vladica, von Zürich, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Dr. Hans, von Engi, in Adliswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident];
Rentsch, Silvia, von Zürich, in Würenlos, Sekretärin (nicht Mitglied), mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien];
Werner, Bruno, von Merishausen, in Adliswil, Direktor, mit Einzelunterschrift.