Auskünfte zu Dominique Moll
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Dominique Moll
Publikationsnummer: HR02-1004938498, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Holinger Moll Immobilien AG, in Basel, CHE-110.128.286, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 11.03.2011, S.0, Publ. 6071848).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holinger, Thomas, von Basel und Bennwil, in Basel, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Holinger, Bruno, von Basel, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moll, Dominique, von Binningen, in Binningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Graf, Florian, von Maisprach, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Münchenstein, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Halmer, Fabian, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
PICO TREUHAND AG (CHE-104.535.476), in Basel, Revisionsstelle [bisher: PICO TREUHAND AG (CH-280.3.001.353-4)].
Publikationsnummer: 1023360, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Holinger Moll Immobilien AG, in Basel, Güterstr. 278, 4053 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.05.2003.
Zweck:
Verwaltung, Verkauf und Vermietung von Liegenschaften;
Begründung und Verwaltung von Stockwerkeigentum;
Entwicklung von neuen Immobilienformen aller Art sowie von Produkten im Zusammenhang mit Liegenschaften. Die Gesellschaft kann andere Gesellschaften gründen oder sich an solchen beteiligen sowie Grundstücke erwerben.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.
Sacheinlage und -übernahme:
Aktiven von CHF 155'257.30 und Passiven von CHF 50'173.80 der Einzelfirma 'Thomas Holinger Immobilien', in Basel, gemäss Sacheinlage- und -übernahmevertrag vom 22.05.2003 und Übernahmebilanz per 01.01.2003 zum Preis von CHF 105'083.50, wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 100.-- ausgegeben und CHF 5'083.50 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
Eingeschriebene Briefe.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Holinger, Thomas, von Basel und Bennwil, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Moll, Dominique, von Binningen, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Holinger, Bruno, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Treuhand Thommen AG, in Allschwil, Revisionsstelle.
Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Serimo Immobiliendienste AG, in Basel, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.1998, S. 1076).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Joss, Hans-Rudolf, von Bern, in Bottmingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Moll, Dominique, von Binningen, in Binningen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Jenni, Kurt, von Diegten und Basel, in Basel, Stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blaser, Christian, von Langnau im Emmental, in Hägendorf, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Heller, Peter, von Arlesheim, in Gempen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Matter, Heinz, von Zofingen, in Münchenstein, mit Kollektivprokura zu zweien.