Auskünfte zu Thomas Mösl
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Thomas Mösl
Publikationsnummer: 5795980, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Berit AG, in Pratteln, CH-280.3.000.698-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 08.12.2009, S. 5, Publ. 5381068).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mösl, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Mannheim (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Reto, von Wald BE, in Sissach, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Berichtigung des im SHAB Nr. 43 vom 02.03.2001, S. 1584, publizierten TB-Eintrags Nr. 1148 vom 26.02.2001. Berit AG, in Pratteln, Entwicklung sowie Vertrieb von Software auf dem Gebiet Geographischer Informationssysteme, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2001, S. 1584).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mösl, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Mannheim (D), Direktor, mit Einzelunterschrift [nicht: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Berit AG, in P r a t t e l n , Entwicklung sowie Vertrieb von Software auf dem Gebiet Geographischer Informationssysteme, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 13.10.1997, S. 7455).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sturm, Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Grenzach-Wyhlen (D), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Friedrich, Kurt, von Thalheim an der Thur, in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Keller, Jean-Daniel, von Basel und Unterbözberg, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirtschafts-Testat AG, in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bures, Pavel, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mösl, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Mannheim (D), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Stuttgart (D), Sekretär (Nichtmitglied) und Vizedirektor];
Wirtschafts-Treuhand AG, in Basel, Revisionsstelle.