Auskünfte zu Dr. Iris-Christiane Minx-Wolf
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Dr. Iris-Christiane Minx-Wolf
Publikationsnummer: HR02-1004745077, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
IEP International Energy Partners AG, in Horw, CHE-107.906.422, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2015, S.0, Publ. 2076237).
Firma neu:
IEP International Energy Partners AG in Liq..
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst. Die Gesellschaft wird in Anwendung von Art. 153b HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr angesetzte Frist zur Herstellung des rechtmässigen Zustandes in Bezug auf das Rechtsdomizil am Sitz der Gesellschaft unbenutzt abgelaufen ist.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidlin, Eduard, von Schlierbach, in Buchrain, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Horw, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Minx-Wolf, Dr. Iris-Christiane, deutsche Staatsangehörige, in Schwyz, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 1261795, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Comares AG, bisher in Hergiswil NW, CHE-107.906.422, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 26.05.2011, Publ. 6180050).
Gründungsstatuten:
26.02.1974.
Statutenänderung:
18.12.2013.
Firma neu:
IEP International Energy Partners AG.
Sitz neu:
Horw.
Domizil neu:
Stutzstrasse 25, 6005 St. Niklausen.
Zweck neu:
Produktion, Förderung von und Handel mit Rohstoffen aller Art, insbesondere von Rohöl;
Beteiligung an Unternehmen aller Art;
Erwerb, Verkauf und Verwaltung von Immobilien aller Art.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wigger, Beat, von Wauwil, in Hergiswil NW, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidlin, Eduard, von Schlierbach, in Horw, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Minx-Wolf, Dr. Iris-Christiane, deutsche Staatsangehörige, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wagner, Philippe Peter, von Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.