Auskünfte zu Johannes Minx
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Johannes Minx
Publikationsnummer: HR02-1006039875, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
PROSE AG, in Winterthur, CHE-105.886.808, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2023, Publ. 1005879274).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beeri, Christoph, von Rüeggisberg, in Meilen, Mitglied der Geschäftsleitung (CFO), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühler Abounacer, Barbara Elspeth, von Himmelried, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gyr, Christoph, von Zürich, in Herrliberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Minx, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scherrer, Otmar, von Zwingen, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberle, Alexander, von Häggenschwil, in Zumikon, Mitglied der Geschäftsleitung (CFO), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frank, Florine, von Langnau im Emmental, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Frei, Bernhard, von Rapperswil-Jona, in Erlinsbach (AG), mit Kollektivprokura zu zweien;
Mühlemann, Rolf, von Seeberg, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Lukas, von Bussnang, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schwerdtfeger, Michael-Andre, genannt Michael, deutscher Staatsangehöriger, in La Chapelle-en-Vercors (FR), mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 3474077, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
SWISS RAIL Solution AG, in Rheinfelden, CHE-367.668.747, Industrie Ost, 4310 Rheinfelden, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.03.2017. 10.04.2017.
Zweck:
Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Komponenten für Eisenbahnrollmaterial, namentlich von Laufwerken, Güterwagen und sonstigem Rollmaterial auf der Schiene aller Art sowie Handel mit solchen Komponenten;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, solche übernehmen und Zweigniederlassungen errichten, Patent- und Lizenzgeschäfte tätigen und auch andere Immaterialgüterrechte erwerben und veräussern sowie Grundstücke erwerben, bebauen, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Gründerinnen vom 22.03.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Bühler, Stefan, von Hombrechtikon und Stäfa, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keich, Hans Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Gipf-Oberfrick, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Minx, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss, Thomas, von Günsberg, in Zunzgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2428383, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
PROSE AG, in Winterthur, CHE-105.886.808, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 03.06.2015, Publ. 2184125).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Bernhard H., von Stallikon, in Flurlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Illa-Beck, Ursula, von Winterthur, in Elsau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Minx, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mühlemann, Rolf, von Seeberg, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.