Auskünfte zu Grigor Minassian
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Grigor Minassian
Publikationsnummer: 4953462, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Stiftung für Bewegungsstörungen, in Basel, CH-270.7.000.304-3, Stiftung (SHAB Nr. 75 vom 20.04.2004, S. 5, Publ. 2224544).
Name neu:
Stiftung für Bewegungsstörungen in Liquidation.
Uebersetzungen des Namens neu:
(Foundation for Motion Disorders in liquidation). Auflösung der Stiftung gemäss Verfügung vom 05.03.2009 des Justiz- und Sicherheitsdepartements Basel-Stadt als Stiftungsaufsichtsbehörde.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Best, Dr. Roland, von Basel, in Oberwil BL, Präsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hefti, Dr. Fritz, von Basel, in Bottmingen, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Dr. Roland Best als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates];
Minassian, Grigor, von Basel, in Riehen, Mitglied des Stiftungsrates und Kassier und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Dr. Roland Best als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates und Kassier];
Baumann, Dr. Joyce, von Attelwil, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Dr. Roland Best als Liquidatorin [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Stiftungsrates];
Greuter, Dr. Maya, von Zürich, in Pfeffingen, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Dr. Roland Best als Liquidatorin [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Stiftungsrates].
Publikationsnummer: 654206, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Metall-Kontor AG, in Basel, Waren aller Art usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 10.12.1992, S. 5758).
Domizil neu:
c/o ATAG Private Client Services AG, Aeschengraben 9, 4051 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Minassian, Grigor, von Basel, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
SRC Revisionsgesellschaft AG, in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bueche, Dr. François, von Court, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gemsenjäger, Diane, von Gottlieben, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Borer, Helga, von Grindel, in Reinach BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Paru Treuhand AG, in Basel, Revisionsstelle.
Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Swissexpress Reisebüro AG, in B a s e l , Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 23.04.1999, S. 2649).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, René, von Basel, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Minassian, Grigor, von Basel, in Riehen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüll, Ralph, von Therwil, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ettingen].