Auskünfte zu Hermann Meyer-Fehr
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Hermann Meyer-Fehr
Publikationsnummer: 4681152, Handelsregister-Amt Schaffhausen, (290)
Landi Buchberg - Rüdlingen, in Buchberg, CH-290.5.003.015-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2006, S. 14, Publ. 3691078).
Statutenänderung:
05.05.2008.
Firma neu:
LANDI BUCHBERG-RÜDLINGEN, Genossenschaft.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Nachschusspflicht: Laut Statuten. [gestrichen: Haftung: beschränkte Nachschusspflicht von Fr. 5'000.-- pro Mitglied.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Mitglieder erfolgen schriftlich oder anlässlich von Generalversammlungen. Laut Erklärung des Vorstandes vom 24.7.2008 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer-Fehr, Hermann, von Rüdlingen, in Rüdlingen, Vizepräsident, mit Unterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egli, Peter, von St. Antönien, in Buchberg, Vizepräsident der Verwaltung, mit Unterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Meyer, Thomas, von Rüdlingen, in Rüdlingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Josef, von Oberägeri, in Buchberg, Geschäftsführer (nicht Mitglied), mit Unterschrift zu zweien [bisher: Verwalter (nicht Mitglied) mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 1062096, Handelsregister-Amt Schaffhausen, (290)
Landwirtschaftliche Genossenschaft Buchberg, in Buchberg, Hebung der Wohlfahrt ihrer Mitglieder, Genossenschaft (SHAB Nr. 216 vom 05.11.1999, S. 7550).
Statutenänderung:
19.05.2003.
Firma neu:
Landi Buchberg - Rüdlingen.
Domizil neu:
Winkel 76, 8454 Buchberg.
Zweck neu:
Förderung der wirtschaftlichen Verhältnisse ihrer Mitglieder in Zusammenarbeit mit dem Landw. Genossenschaftsverband Schaffhausen (GVS) mit Sitz in Schaffhausen und der fenaco mit Sitz in Bern, insbesondere durch die Versorgung der Landwirtschaft und weiterer Kreise mit Produktionsmitteln, Verbrauchsgütern und Dienstleistungen insbesondere in diesen Bereichen, Abnahme und Vermarktung der landwirtschafltichen Erzeugnisse sowie Weiterbildung der Mitglieder.
Fusion:
Die Genossenschaft übernimmt die Landwirtschaftliche Genossenschaft Rüdlingen, in Rüdlingen, durch Fusion. Aktiven von CHF 78'112.00 und Passiven von CHF 78'112.00 der Landwirtschaftlichen Genossenschaft Rüdlingen gehen gemäss Fusionsvertrag vom 19. Mai 2003 und Fusionsbilanz per 31. Dezember 2002 durch Universalsukzession auf die Genossenschaft über.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kern, Hanspeter, von Buchberg, in Buchberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer-Fehr, Hermann, von Rüdlingen, in Rüdlingen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fehr, Bruno, von Buchberg, in Buchberg, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egli, Peter, von St. Antönien, in Buchberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gehring, Heinz, von Buchberg, in Buchberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.