Auskünfte zu Fritz Messerli
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Fritz Messerli
Publikationsnummer: 3858548, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Viehzuchtgenossenschaft Wohlen b. Bern, in Wohlen bei Bern, CH-035.5.015.026-1, Förderung der schweizerischen Fleckviehzucht, Genossenschaft (SHAB Nr. 274 vom 22.11.1979, S. 3686).
Firma neu:
Viehzuchtgenossenschaft Wohlen b. Bern in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 14.09.2006 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kernen, Jakob, von Diemtigen, in Wohlen bei Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrft zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier;
Lüthi, Hans, von Lützelflüh, in Wohlen bei Bern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier;
Messerli, Fritz, von Kaufdorf, in Wohlen bei Bern, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Horisberger, Paul, von Auswil, in Wohlen bei Bern, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Siegenthaler, Hans, von Schangnau, in Wohlen bei Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marbot, Hanspeter, von Busswil bei Melchnau, in Illiswil (Wohlen bei Bern), Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3081336, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Landi Wohlen (Bern), in Wohlen bei Bern, CH-035.5.001.285-4, Förderung der wirtschaftlichen Verhältnisse ihrer Mitglieder in Zusammenarbeit mit der Fenaco mit Sitz in Bern usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 174 vom 07.09.2000, S. 6130).
Domizil neu:
Hauptstrasse 19, 3033 Wohlen bei Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Messerli, Fritz, von Kaufdorf, in Wohlen bei Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Verwalter (Kassier/Geschäftsführer);
Tschannen, Hans, von Wohlen bei Bern, in Murzelen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Verwalter (Kassier/Geschäftsführer);
Stähli, Martin, von Hofstetten bei Brienz, in Wohlen bei Bern, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident;
Schürch, Walter, von Wohlen bei Bern, in Murzelen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kernen, Urs, von Diemtigen, in Wohlen bei Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Verwalter (Kassier/Geschäftsführer) [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Jost, Alfred, von Wynigen, in Wohlen bei Bern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Verwalter (Kassier/Geschäftsführer) [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Levy, Daniel, von Starrkirch-Wil, in Wohlen bei Bern, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Moser, Hansruedi, von Arni BE, in Murzelen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tschannen, Niklaus, von Wohlen bei Bern, in Murzelen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Handelsregister-Amt Bern, (36)
Landwirtschaftliche Genossenschaft Wohlen (Bern), in Wohlen bei Bern, Förderung der wirtschaftlichen und kulturellen Interessen der Mitglieder durch das Mittel der genossenschaftlichen Selbsthilfe usw., Genossenschaft (SHAB Nr.212 vom 12.09.1985, S.3490).
Statutenänderung:
18.03.1996.
Firma neu:
Landi Wohlen (Bern).
Zweck neu:
Förderung der wirtschaftlichen Verhältnisse ihrer Mitglieder in Zusammenarbeit mit der Fenaco mit Sitz in Bern, insbesondere durch: Versorgung der Landwirtschaft und weiterer Kreise mit Produktionsmitteln, Verbrauchsgütern und Dienstleistung insbesondere in diesen Bereichen;
Abnahme und Vermarktung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse;
Weiterbildung der Mitglied.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Persönliche Haftung bis max. CHF8000 pro Mitglied.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Minder, Gottfried, von Kirchberg BE, in Wohlen bei Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Burren, Hans, von Köniz, in Wohlen bei Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift mit Sekretär oder Verwalter (Kassier/Geschäftsführer);
Remund, Hans, von Wohlen bei Bern, in Murzelen, Vizepräsident mit Kollektivunterschrift mit Sekretär oder Verwalter (Kassier/Geschäftsführer);
Tschannen, Rudolf, von Wohlen bei Bern, in Illiswil, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident;
Spycher, Hans, von Köniz, in Wohlen bei Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lüthi, Christian, von Lützelflüh, in Hofen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Siegenthaler, Hans, von Schangnau, in Wohlen bei Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schori, Franz, von Radelfingen, in Hinterkappelen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hofmann, Hans, von Worb, in Innerberg bei Säriswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Messerli, Fritz, von Kaufdorf, in Wohlen bei Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Verwalter (Kassier/Geschäftsführer);
Tschannen, Hans, von Wohlen bei Bern, in Murzelen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Verwalter (Kassier/Geschäftsführer);
Stähli, Martin, von Hofstetten bei Brienz, in Wohlen bei Bern, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident;
Baumgärtner, Werner, von Rothrist, in Wohlen bei Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hämmerli, Paul, von Vinelz, in Detligen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hauert, Martin, von Grossaffoltern, in Wohlen bei Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kernen, Hansulrich, von Diemtigen, in Murzelen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lehmann, Andreas, von Eggiwil, in Hinterkappelen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weber, Fritz, von Niederösch, in Innerberg bei Säriswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.