Auskünfte zu Rudolf Messer
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Rudolf Messer
Publikationsnummer: 2229761, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Messer Begleitung & Bestattung GmbH, in Solothurn, CHE-112.997.146, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2011, Publ. 6156208).
Domizil neu:
Bielstrasse 164, 4500 Solothurn.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Messer, Rudolf, von Zauggenried, in Bellach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Roland, von Gottlieben und Bellach, in Bellach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter mit Einzelprokura];
Messer, Philipp, von Fraubrunnen, in Solothurn, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 6156208, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Messer Begleitung & Bestattung GmbH, in Solothurn, CH-241.4.005.886-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 16 vom 25.01.2010, S. 18, Publ. 5456600).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Messer, Rudolf, von Zauggenried, in Bellach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit 380 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Atres Holding AG (CH-241.3.008.996-2), in Solothurn, Gesellschafterin, mit 380 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: 5456600, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Ruedi Messer Begleitung & Bestattung GmbH, in Solothurn, CH-241.4.005.886-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 145 vom 29.07.2008, S. 13, Publ. 4593808).
Statutenänderung:
22.12.2009.
Firma neu:
Messer Begleitung & Bestattung GmbH.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Messer, Benjamin, von Zauggenried, in Bellach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--;
Messer, Moritz, von Zauggenried, in Zuchwil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--;
Messer, Philipp, von Zauggenried, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--;
Reutershahn, Dieter, österreichischer Staatsangehöriger, in Solothurn, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Messer, Rudolf, von Zauggenried, in Bellach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 380 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 34'000.--];
Meyer, Roland, von Gottlieben und Bellach, in Bellach, Gesellschafter, mit Einzelprokura, mit 10 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--];
Giuliani, Thomas, von Mümliswil-Ramiswil, in Solothurn, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--].