Auskünfte zu Armin Meile
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Armin Meile
Publikationsnummer: 1603567, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
BKM Ingenieure AG, in St. Gallen, CHE-105.964.905, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2007, S. 12, Publ. 4127958).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Werner, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Meile, Christian, von Fischingen, in Degersheim, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meile, Armin, von Fischingen, in Eggersriet, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Bauteam Sonnenhof AG, bisher in S t . G a l l e n, Kauf und Überbauung von Grundstücken und deren Verkauf, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 09.10.1995, S. 5563).
Gründungsstatuten:
06.12.1994.
Statutenänderung:
7.02.2000.
Sitz neu:
W i n t e r t h u r.
Domizil neu:
c/o UMC Urs Mantel Consulting AG, Gertrudstrasse 1, 8400 Winterthur.
Zweck:
Kauf und Überbauung von Grundstücken und deren Verkauf, insbesondere des Grundstückes "Sonnenhof" in Elgg;
kann Grundstücke erwerben, überbauen und veräussern sowie sich an anderen Unternehmungen beteiligen.
Aktienkapital:
CHF 1'200'000.-.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'200'000.-.
Aktien:
1'200 Namenaktien zu CHF 1'000.-.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung das Grundstück Kat. Nr. 3911/Plan 16, Grundbuch-Blatt 1967, in der Gemeinde Elgg, zum Preis von höchstens CHF 5'400'000.- zu übernehmen [wie bisher].
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Auer, Dr. Andreas, von St. Gallen und Zürich, in Teufen AR, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bächle, Armin, von Weinfelden, in Kreuzlingen, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hedinger, Rolf, von Wilchingen, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Läubli, Ernst, von Zetzwil, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meile, Armin, von Fischingen, in Eggersriet, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Adrian, von Winterthur, in Neftenbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
OBT Treuhand AG, in St. Gallen, Revisionsstelle [wie bisher];
Weber, Urs, von Jens, in Arbon, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mantel, Urs, von Elgg, in Teufen AR, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Elgg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Bauteam Sonnenhof AG, in St. Gallen, c/o Schoch, Auer & Partner, Marktplatz 4, 9004 St. Gallen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
6.12.1994.
Zweck:
Kauf und Überbauung von Grundstücken und deren Verkauf, insbesondere des Grundstückes "Sonnenhof" in Elgg. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, überbauen und veräussern sowie sich an anderen Unternehmungen beteiligen.
Aktienkapital:
Fr.1200000.
Liberierung Aktienkapital:
Fr.360000.
Aktien:
1200 Namenaktien zu Fr.1000.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung das Grundstück Kat. Nr. 3911/Plan 16, Grundbuch-Blatt 1967, in der Gemeinde Elgg, zum Preise von höchstens Fr.5400000 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Auer, Dr. Andreas, von St. Gallen und Zürich, in Teufen AR, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Urs, von Jens, in Arbon, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bächle, Armin, von Weinfelden, in Kreuzlingen, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hedinger, Rolf, von Wilchingen, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Läubli, Ernst, von Zetzwil, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mantel, Urs, von Elgg, in Elgg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meile, Armin, von Fischingen, in Eggersriet, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Adrian, von Winterthur, in Neftenbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
OBT Treuhand AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.