Auskünfte zu Erwin Meier
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Erwin Meier
Publikationsnummer: 5654748, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Einkaufs- und Kommunikationsgruppe 'Die grünen Profis' (EGP), in Zürich, CH-020.5.000.261-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 241 vom 11.12.2008, S. 37, Publ. 4775986).
Statutenänderung:
26.02.2009, 11.09.2009.
Firma neu:
Einkaufs- und Kommunikationsgenossenschaft 'Die Grünen Profis' (EGP).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Erwin, von Uetikon am See, in Dürnten, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hediger, Paul, von Reinach AG, in Lengnau AG, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Märk, Robert A., österreichischer Staatsangehöriger, in Oberentfelden, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Treier-Grünenfelder, René, von Wölflinswil, in Mollis, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aebi, Markus, von Oberburg, in Düdingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Einkaufs- und Kommunikationsgruppe "Die grünen Profis" (EGP), in Zürich, c/o WellCom Advertising AG, Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
13.03.1997.
Zweck:
Bezweckt die Umsetzung einer gemeinsamen Marketing-, Werbe- und Kommunikationsstrategie sowie Schaffung gemeinsamer Einkaufsmöglichkeiten zu günstigen Lieferbedingungen.
Anteilscheine:
CHF1'000.¬.
Haftung/Nachschusspflicht:
Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.
Pflichten:
Jeder Genossenschafter ist verpflichtet, mindestens fünf Anteilscheine zu je CHF1'000.¬ zu übernehmen. Neu beitretende Genossenschafter sind zur Entrichtung eines Eintrittsgeldes, dessen Höhe von der Verwaltung festgesetzt wird, verpflichtet. Die Genossenschafter sind zur Entrichtung von Jahresbeiträgen verpflichtet, deren Höhe von der Generalversammlung festgesetzt wird.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Bacher, Bruno, von Langnau am Albis, in Langnau am Albis, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Erwin, von Uetikon am See, in Dürnten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sigrist, Hans, von Rafz, in Rafz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hautle, Karl, von Appenzell, in Veltheim AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Feyer, Olivier, von Escholzmatt, in Niederurnen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.