Auskünfte zu Robert A. Märk
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Robert A. Märk
Publikationsnummer: 6406986, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Einkaufs- und Kommunikationsgenossenschaft 'Die Grünen Profis' (EGP), in Aarau, CH-020.5.000.261-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 103 vom 27.05.2011, S. 0, Publ. 6180968).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Märk, Robert A., österreichischer Staatsangehöriger, in Oberentfelden, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 5654748, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Einkaufs- und Kommunikationsgruppe 'Die grünen Profis' (EGP), in Zürich, CH-020.5.000.261-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 241 vom 11.12.2008, S. 37, Publ. 4775986).
Statutenänderung:
26.02.2009, 11.09.2009.
Firma neu:
Einkaufs- und Kommunikationsgenossenschaft 'Die Grünen Profis' (EGP).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Erwin, von Uetikon am See, in Dürnten, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hediger, Paul, von Reinach AG, in Lengnau AG, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Märk, Robert A., österreichischer Staatsangehöriger, in Oberentfelden, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Treier-Grünenfelder, René, von Wölflinswil, in Mollis, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aebi, Markus, von Oberburg, in Düdingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3989128, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Einkaufs- und Kommunikationsgruppe 'Die grünen Profis' (EGP), in Zürich, CH-020.5.000.261-4, Umsetzung einer gemeinsamen Marketing-, Werbe- und Kommunikationsstrategie, Genossenschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2006, S. 28, Publ. 3694424).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bacher, Bruno, von Langnau am Albis, in Langnau am Albis, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hediger, Paul, von Reinach AG, in Lengnau AG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Märk, Robert A., österreichischer Staatsangehöriger, in Oberentfelden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.