Auskünfte zu Alfred Meier
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Alfred Meier
Publikationsnummer: 6244772, Handelsregister-Amt Glarus, (160)
Stiftung Beratung- und Therapiestelle Glarnerland, in Glarus, CH-160.7.003.984-8, Stiftung (SHAB Nr. 135 vom 15.07.2008, S. 9, Publ. 4574132).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Alfred, von Stadel, in Ennenda, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De La Cruz Guidicelli, Daniela, von Eriswil, in Schwändi (Glarus Süd), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Glarus];
Etter, Jakob, von Glarus, in Mitlödi (Glarus Süd), Vizepräsident und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Ennenda, in Mitlödi];
Hodel, Annemarie, von Sargans, Mels, Glarus und Unterlangenegg, in Glarus, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher:von Netstal];
Bendel, Dr. med. Martin, von Glarus Nord, in Niederurnen (Glarus Nord), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher:von Niederurnen, in Niederurnen];
Müller, Helen, von Glarus Nord, in Niederurnen (Glarus Nord), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher:von Niederurnen, in Niederurnen];
Knoepfel, Hans Ulrich genannt Ulrich, von Speicher, in Obstalden (Glarus Nord), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
UMBERG TREUHAND AG (CH-160.3.003.084-6), in Glarus, Revisionsstelle [bisher:UMBERG TREUHAND AG].
Handelsregister-Amt Glarus, (160)
Stiftung für sozio-psychosomatische Medizin, bisher in St. Gallen, Erforschung sowie Behandlung von psychosomatischen Störungen, möglichst ohne Medikamente, nach dem Bad Herrenalb Modell, Stiftung (SHAB Nr. 79 vom 27.04.1998, S. 2826).
Gründungsurkunde:
01.06.1994.
Urkundenänderung:
1.10.2001.
Name neu:
Stiftung für sozio-psychosomatische Medizin SSPM.
Sitz neu:
Ennenda.
Domizil neu:
Pfarrgasse 2, 8755 Ennenda.
Zweck:
Erforschung sowie Behandlung von psychosomatischen Störungen, möglichst ohne Medikamente, nach dem Bad Herrenalb Modell;
Ausbildung von Aerzten, Psychologen, Seelsorgern und Sozialarbeitern sowie Durchführung von Seminarien, Vorträgen, Orientierungen und Publikationen;
ferner Vermittlung und Organisation von Nachbetreuungskonzepten, z.B. mittels Selbsthilfegruppen.
Aufsichtsbehörde neu:
Direktion des Innern des Kantons Glarus, in Glarus.
Organisation neu:
Stiftungsrat von mindestens 5 Mitgliedern, Patronatskomitee und Kontrollstelle. Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde mit Verfügung vom 15.02.2002. Das Geschäftsdomizil ist aufgehoben. [gestrichen: Geschäftsdomizil: Stadlerstrasse 40, 8472 Seuzach].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maul Lechler, Gisela, deutsche Staatsangehörige, in Bad Herrenalb (D), Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss-Bossart, Annelies, von Winterthur, in Seuzach, Mitglied und Aktuarin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Joset, Dr. Pierre, von Courfaivre, in Binningen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Eva, von Marthalen, in Obernau (Kriens), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lechler, Dr. Walther H., deutscher Staatsangehöriger, in Bad Herrenalb (D), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [wie bisher];
Wieser, Marcel, französischer Staatsangehöriger, in Flüh (Hofstetten), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [wie bisher];
Meier, Alfred, von Stadel, in Ennenda, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Seuzach];
Schäflein, Oskar, deutscher Staatsangehöriger, in Massagno, Mitglied und Rechnungsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Talib-Benz, Dr. Ursula, von Pfäffikon ZH, in Pfäffikon ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Beseth Klinik AG, in Hofstetten-Flüh, Die Gesellschaft bezweckt für die Führung und Finanzierung einer oder mehrerer Kliniken, Zentren und Seminare für sozio-psychosomatische Medizin usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 16.07.1999, S. 4866).
Firma neu:
Beseth Klinik AG in Liquidation. Auflösung der Gesellschaft durch Generalversammlung vom 17.12.2001.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Alfred, von Stadel, in Ennenda, Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Maul Lechler, Gisela, deutsche Staatsangehörige, in Röthenbach (D), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Joset, Dr. Pierre, von Courfaivre und Basel, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].