Auskünfte zu Maximilian Mayr
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Maximilian Mayr
Publikationsnummer: 2584135, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Borschberg & Käser AG, in Wettswil am Albis, CHE-101.469.044, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 27.05.2015, Publ. 2169601).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mayr, Maximilian, deutscher Staatsangehöriger, in Weggis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2169601, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Borschberg & Käser AG, in Wettswil am Albis, CHE-101.469.044, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2009, S. 24, Publ. 4908074).
Statutenänderung:
28.04.2015.
Domizil neu:
Friedgrabenstrasse 7, 8907 Wettswil am Albis.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist: Bearbeitung von Metallen und Legierungen aller Art;
Entwicklung, Produktion und Vertrieb eigener Produkte;
Montage von eigenen und zugekauften Teilen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland alle mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt in Verbindung stehenden Geschäfte vornehmen. Die Gesellschaft kann sich an gleichartigen oder verwandten Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen oder solche erwerben. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Liegenschaften und sonstige Vermögenswerte erwerben, verwalten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die letztgemeldete Adresse der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre oder Nutzniesser oder durch Publikation im SHAB.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dubler, Guido, von Wohlen AG, in Unterlunkhofen, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Mayr, Maximilian, deutscher Staatsangehöriger, in Weggis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Nürnberg (D), Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Martin, von Urdorf, in Urdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Matzendorf SO];
Bühler Treuhand AG (CHE-107.890.778), in Adliswil, Revisionsstelle [bisher: Bühler Treuhand AG (CH-020.3.904.538-0)].
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Borschberg & Käser AG, in Wettswil am Albis, Betrieb einer Metallbau- und Konstruktionswerkstätte, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 26.11.1997, S. 8553).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schadwell, Trautl, deutsche Staatsangehörige, in Nürnberg (D), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnadt, Philippe, von Zug, in Zug, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mayr, Maximilian, deutscher Staatsangehöriger, in Nürnberg (D), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.