Auskünfte zu Jörg Maurhofer
Neueste SHAB-Meldungen: Jörg Maurhofer
Publikationsnummer: HR02-1005635585, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Topkom Events GmbH, in Bolligen, CHE-109.821.541, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 212 vom 02.11.2015, S.0, Publ. 2457249).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurhofer, Jörg, von Krauchthal, in Gümligen (Muri bei Bern), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: in Ittigen, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 500.00];
Bircher, Yvonne, von Innertkirchen, in Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 500.00.
Publikationsnummer: 2457249, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Topkom Events GmbH, in Bolligen, CHE-109.821.541, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 75 vom 20.04.2010, S. 5, Publ. 5593884).
Statutenänderung:
22.10.2015.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Hans Rudolf, von Fehraltorf und Neerach, in Fehraltorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurhofer, Jörg, von Krauchthal, in Ittigen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Bircher, Walter, von Innertkirchen, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 500.00;
Schallenberger, Beat, von Trubschachen, in Schliern bei Köniz (Köniz), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 500.00.
Publikationsnummer: 5593884, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Topkom Events GmbH, in Bolligen, CH-035.4.031.136-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 228 vom 25.11.2002, S. 3, Publ. 741694).
Statutenänderung:
10.06.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermietung von Telekommunikationsanlagen, die Planung, Organisation und Realisation von Messen und Events sowie die Beratung in diesen Bereichen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 09.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Hans Rudolf, von Fehraltorf und Neerach, in Fehraltorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00];
Maurhofer, Jörg, von Krauchthal, in Ittigen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00].