Auskünfte zu Ursula Maurer-Weilemann
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Ursula Maurer-Weilemann
Publikationsnummer: HR02-1005350663, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Camping Saland AG, in Bauma, CHE-115.803.497, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 07.07.2010, S.32, Publ. 5715160).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maurer-Weilemann, Ursula, von Hittnau, in Bauma, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Maurer, Rolf, von Hittnau, in Bauma, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fritschi, Heinz, von Flaach, in Gächlingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mori, Roman, von Hallau, in Stammheim, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mori, Cornelia, von Lohn (SH), in Stammheim, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 5715160, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Camping Saland AG, in Bauma, CH-020.3.035.384-3, Auwisstrasse 35, 8493 Saland, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
08.06.2010.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Campingplatzes mit einem Restaurant. Sie kann ferner Patente und andere Immaterialgüterrechte sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und verwerten. Sie kann zusätzlich mit Waren handeln, welche geeignet sind, während der Zwischensaison eine Unterbeschäftigung zu vermeiden.
Aktienkapital:
CHF 120'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 120'000.00.
Aktien:
1'200 Namenaktien zu CHF 100.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der Kollektivgesellschaft Campingplatz Saland, Ursula und Rolf Maurer (CH-020.2.000.990-7), in Bauma, gemäss Vertrag vom 28.05.2010 und Übernahmebilanz per 31.12.2009 mit Aktiven von CHF 1'743'810.10 und Passiven von CHF 1'117'545.60, wofür 1'200 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben und CHF 506'264.50 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 08.06.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Maurer-Weilemann, Ursula, von Hittnau, in Bauma, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Maurer, Rolf, von Hittnau, in Bauma, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.