Auskünfte zu Erhard Maurer
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Erhard Maurer
Publikationsnummer: 6060980, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Stiftung künstlerischer Nachlass des Malers Fritz Deringer, 1903 - 1950, in Unterstammheim, CH-020.7.000.041-1, Stiftung (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2002, S. 30, Publ. 782994). Die Stiftung wurde mit Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 18.06.2008 von der Pflicht befreit, eine Revisionsstelle zu bezeichnen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maurer, Erhard, von Adliswil, in Langnau am Albis, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschanz, Vreni, von Geroldswil und Röthenbach im Emmental, in Uetikon am See, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tahris-Deringer, Regula, von Oberstammheim und Geroldswil, in Unterstammheim, Mitglied des Stiftungsrates und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frick, Heinz, von Aeugst am Albis und Unterstammheim, in Unterstammheim, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schwager, Martin, von Bichelsee-Balterswil, in Unterstammheim, Vizepräsident des Stiftungsrates und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirz, Hans, von Zürich und Maisprach, in Unterstammheim, Mitglied des Stiftungsrates und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 715986, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Promos Holding Aktiengesellschaft, in Zürich, Erwerb, Verkauf und Verwaltung von Beteiligungen, Wertschriften und sonstigen Kapitalanlagen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 30.03.2001, S. 2359).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krömer, Dr. Ekkehard, deutscher Staatsangehöriger, in Meerbusch (D), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Maurer, Erhard, von Adliswil, in Langnau am Albis, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachofen, Max, von Ernetschwil, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Promos Holding Aktiengesellschaft, in Z ü r i c h , Erwerb, Verkauf und Verwaltung von Beteiligungen, Wertschriften und sonstigen Kapitalanlagen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 07.01.2000, S. 106).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Skapin, Boris, slowenischer Staatsangehöriger, in Ljubljana (Slowenien), Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Diener, Hans Martin, von Bubikon, in Uetikon am See, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachofen, Max, von Ernetschwil, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Krömer, Dr. Ekkehard, deutscher Staatsangehöriger, in Meerbusch (D), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Maurer, Erhard, von Adliswil, in Langnau am Albis, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].