Auskünfte zu Doris Matthey-Ardüser
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Doris Matthey-Ardüser
Publikationsnummer: 6235718, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Electro Matthey AG, in Davos, CH-350.3.004.727-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 04.02.2011, S. 10, Publ. 6019046).
Statutenänderung:
27.06.2011.
Firma neu:
Ardüser Schreinerei AG.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft umfasst das Führen eines Betriebes für Schreinerei, Küchenbau, Parkett, Glaserei und Bestattungen sowie eines Verkaufsladens für Wohnungseinrichtungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Matthey, Oliver, von Le Locle, in Davos, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Matthey-Ardüser, Doris, von Le Locle, in Davos, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ardüser, Paul, von Schmitten GR, in Davos Platz (Davos), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Ardüser-Wyrsch, Sonja, von Attinghausen, in Davos Platz (Davos), mit Einzelprokura.
Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Tscharner Tele-Elektro AG, in Davos, Installation von Telefon-, Stark- und Schwachstromanlagen, An- und Verkauf von Grundeigentum, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.1994, S. 5750).
Statutenänderung:
20.05.1998.
Firma neu:
Tscharner / Matthey AG.
Zweck neu:
Herstellung elektrischer Anlagen aller Art sowie Handel mit den dazugehörigen Geräten und Erbringen der damit zusammenhängenden Dienstleistungen;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen und kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF1000 [bisher: 110 Stimmrechts-Namenaktien zu CHF200 78 Namenaktien zu CHF1 000].
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme vom 09.02.1979 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Vertrag vom 9.2.1979 von der gelöschten Einzelfirma "Elektro Müller", in Davos, Teilaktiven (Inventar gemäss detailliertem Verzeichnis) von CHF49 234.40, wofür 48 Namenaktien zu CHF1 000 ausgegeben werden und CHF1 234.40 gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Änderungen der Statuten betreffen keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tscharner-Gredig, Margrit, von Feldis/Veulden, in Davos, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Matthey, Oliver, von Le Locle, in Davos, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Matthey-Ardüser, Doris, von Le Locle, in Davos, Mitglied, mit Einzelunterschrift.