Auskünfte zu Anita Mathys
Einträge zum Namen Anita Mathys
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Anita Mathys
Publikationsnummer: 1588323, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Gut AG, Möhlin, in Möhlin, CHE-107.103.417, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 03.08.2009, S. 2, Publ. 5175250).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Bauplus Bautechnik AG, in Möhlin (CHE-107.951.730), mit einem Aktienkapital von CHF 51'000.00 und gesetzlichen Reserven von CHF 26'000.00 gemäss Fusionsvertrag vom 21.05.2014 und Bilanz per 31.12.2014. Aktiven von CHF 14'243.07 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 12'790.50, gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang des Kapitalverlustes. Da dieselben Aktionäre sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft halten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gut, Christian, von Mumpf, in Wegenstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gut, Margrith, von Mumpf, in Wegenstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gut, Raphaela, von Escholzmatt, in Wegenstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gut, Sascha, von Mumpf, in Wegenstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mathys, Anita, von Herzogenbuchsee, in Stein AG, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 7073838, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Kaufmann Holz + Bau AG, in Wallbach, CHE-105.778.018, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 10.10.2012, Publ. 6883918).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mathys, Anita, von Willisau und Herzogenbuchsee, in Stein AG, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 5861340, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Kaufmann Holz + Bau AG, in Wallbach, CH-400.3.003.360-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2007, S. 2, Publ. 4257954).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peter Haller Treuhand AG, in Magden, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Max, von Wallbach, in Wallbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Goltdammer, Ralph Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Rixheim (FR), Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaufmann-Schlienger, Fritz, von Wallbach, in Wallbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Kaufmann, Marcel, von Wallbach, in Wallbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Kaufmann, Robert, von Wallbach, in Wallbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Kaufmann, Willi, von Wallbach, in Wallbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Peter Haller und Partner Revisions AG (CH-670.3.001.390-6), in Magden, Revisionsstelle;
Mathys, Anita, von Willisau und Herzogenbuchsee, in Stein AG, mit Kollektivprokura zu zweien.