Auskünfte zu Heiko Maschke
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Heiko Maschke
Publikationsnummer: 5821330, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Stehr Cosmetics AG, in Luzern, CH-100.3.790.783-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 02.12.2009, S. 9, Publ. 5371590).
Statutenänderung:
15.09.2010.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--. Nachträgliche Leistung durch Verrechnung diverser Forderungen über insgesamt CHF 47'000.--, wonach die bisher zu 50 % liberierten Namenaktien (Stammaktien) zu CHF 100.-- nunmehr voll liberiert sind.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maschke, Heiko, deutscher Staatsangehöriger, in Adligenswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 5803244, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Stionel AG, in Uzwil, CH-320.3.062.662-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2008, S. 12, Publ. 4315642).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maschke, Heiko, deutscher Staatsangehöriger, in Adligenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 5371590, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Stehr Cosmetics AG, in Luzern, CH-100.3.790.783-3, Zürichstrasse 85, 6004 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
23.11.2009.
Zweck:
Entwicklung von, Handel mit und Vertrieb von kosmetischen Produkten und Geräten;
Beratung von kosmetischen Betrieben;
Durchführung von Seminaren und Schulungen für Kosmetikinstitute und -firmen;
Erwerb von Liegenschaften;
Beteiligungen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 53'000.--.
Aktien:
940 Namenaktien (Stammaktien) zu CHF 100.-- und 600 Namenaktien (Stimmrechtsaktien) zu CHF 10.--. Gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag (Übertragungsvertrag) vom 23.11.2009 übernimmt die Gesellschaft von Rolf Stehr, deutscher Staatsangehöriger, in Adligenswil, sein Einzelunternehmen Rolf Stehr training für make-up und permanent make-up, in Adligenswil (CH-100.1.788.428-9), mit sämtlichen Aktiven, deren Wert zusammen CHF 79'831.31 beträgt und dem gesamten Fremdkapital im Werte von CHF 14'190.48 zum Preise von CHF 65'640.83, wofür 205 zu 50% liberierte Namenaktien (Stammaktien) der zu CHF 100.-- und 600 zu 100% liberierte Namenaktien (Stimmrechtsaktien) zu CHF 10.-- ausgegeben und CHF 49'390.83 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch eingeschriebenen Brief, Fax oder andere Übermittlungsmittel. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 23.11.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Stehr, Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Adligenswil, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift;
Gnägi, Reto, von Täuffelen, in Degersheim, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Gnägi, Lucia, von Täuffelen, in Degersheim, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maschke, Heiko, deutscher Staatsangehöriger, in Adligenswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.