Auskünfte zu Franz Xaver Marty
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Franz Xaver Marty
Publikationsnummer: 3621445, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Aquilana Versicherungen, in Baden, CHE-107.860.582, Verein (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2016, Publ. 3066307).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Menzi, Walter, von Filzbach, in Jona, Mitglied des Vorstandes, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marty, Franz Xaver, von Oberiberg, in Killwangen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Matter, Hans Rudolf, von Engelberg, in Neuenhof, Mitglied des Vorstandes, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Candrian, Karina, von Sagogn, in Uitikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scheuzger, Philippe, von Staffelbach, in Baden, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 5217138, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Aquilana Versicherungen, in Baden, CH-400.6.006.842-6, Verein (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2009, S. 2, Publ. 5103416).
Statutenänderung:
15.05.2009.
Mittel neu:
Mitgliederbeiträge, Rückversicherungsleistungen und Einnahmen anderer Art.
Organisation neu:
Generalversammlung, Verwaltungsrat von 6 - 7 Mitgliedern, Geschäftsleitung und Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marty, Franz Xaver, von Oberiberg, in Killwangen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Matter, Hans Rudolf, von Engelberg, in Neuenhof, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Reto, von Ennetbaden, in Lommiswil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wiedemdeier, Martin, von Gebenstorf, in Gebenstorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 4150686, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
LB Logistikbetriebe AG, in Baden, CH-400.3.009.575-6, Beschaffung, Lagerung und Vertrieb von Rohstoffen und Halbfabrikaten usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 02.06.2006, S. 2, Publ. 3402136).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marty, Franz Xaver, von Oberiberg, in Killwangen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Vögtlin, Martin, von Brugg, in Habsburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gölis, Robert, von Obersiggenthal, in Obersiggenthal, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merkli, Heidi, von Wettingen, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gränacher, Markus, von Gansingen, in Künten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.