Auskünfte zu Léonard Maret
Einträge zum Namen Léonard Maret
Neueste SHAB-Meldungen: Léonard Maret
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: 952581, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Beemover SA, à Nendaz, CH-626.3.014.742-8, société anonyme (No. FOSC 24 du 05.02.2013, p. 0, Publ. 7049754).
Nouvelle adresse:
c/o Karine Tharin, Route de l'Antenne 17, 1997 Haute-Nendaz.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Berchten, Yan Eric, de Lausanne, à Haute-Nendaz (Nendaz), président, avec signature collective à deux;
Lador, Clément, de Treytorrens (Payerne), à Payerne, administrateur et secrétaire, avec signature collective à deux avec le président;
Maret, Léonard, de Bagnes, à Vevey, administrateur, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personne(s):
Tharin, Karine, de Champagne, à Chernex (Montreux), administratrice unique, avec signature individuelle [précédemment: administratrice avec signature collective à deux avec le président].
Publikationsnummer: 7049754, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Beemover SA, à Nendaz, CH-626.3.014.742-8, c/o Yan Berchten, Route de l'Antenne 17, 1997 Haute-Nendaz, société anonyme (nouvelle inscription).
Date des statuts:
10.01.2013, 30.01.2013.
But:
La gestion de personnel, la publication d'informations payantes, l'importation - exportation et la commercialisation de biens de consommation, la construction, rénovation, nettoyage de bâtiments (cf. statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 150'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 150'000.00.
Actions:
1'500'000 actions nominatives de CHF 0.10 avec restriction de transmissibilité selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Personne(s) inscrite(s):
Berchten, Yan Eric, de Lausanne, à Haute-Nendaz (Nendaz), président, avec signature collective à deux;
Tharin, Karine, de Champagne, à Chernex (Montreux), administratrice, avec signature collective à deux avec le président;
Lador, Clément, de Treytorrens (Payerne), à Payerne, administrateur et secrétaire, avec signature collective à deux avec le président;
Maret, Léonard, de Bagnes, à Vevey, administrateur, avec signature collective à deux avec le président. Selon déclaration du 10.01.2013, il est renoncé à un contrôle restreint.