Auskünfte zu Hubert Benno Mannhart
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Hubert Benno Mannhart
Publikationsnummer: HR02-1005089103, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
PENSIONSKASSE IMBREX, in Pfungen, CHE-109.724.139, Stiftung (SHAB Nr. 233 vom 02.12.2019, Publ. 1004771948).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mannhart, Hubert, von Flums, in Sargans, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Elezi, Hadis, von Flums, in Flums, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 4369017, Handelsregister-Amt Glarus, (160)
MBM AG für Umweltschutz und Energie, in Glarus, CHE-106.728.916, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2014, Publ. 1324487).
Statutenänderung:
13.07.2018.
Firma neu:
MBM AG für Umweltschutz und Energie in Liquidation.
Zweck neu:
Erstellung von schlüsselfertigen Anlagen für Energie und Umweltschutz. Die Gesellschaft übernimmt Industrie-Vertretungen und handelt mit Produkten auf dem Gebiet der Energie und des Umweltschutzes. Sie kann auch Liegenschaften und Beteiligungen sowie Lizenzen, Patente und andere immaterielle Güterrechte erwerben, verwalten und veräussern, Finanzierungen durchführen und für eigene und fremde Rechnung alle Geschäfte tätigen, die in den Rahmen des voranstehenden Zweckes fallen oder ihn direkt oder indirekt zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt das im Sacheinlagevertrag vom 27.08.1990 näher umschriebene Warenlager der Einzelfirma 'Werner Mannhart', in Weesen, zum Preise von CHF 89'000.--, wovon CHF 50'000.-- auf das Grundkapital angerechnet werden. CHF 50'000.-- sind bar einbezahlt.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern alle Aktionäre bekannt sind und soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, schriftlich oder per E-Mail an die der Gesellschaft letztbekannte Adresse. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 13.07.2018 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Hubert Benno Mannhart, Brüelen 11, 7320 Sargans. Mit Erklärung vom 13.07.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mannhart, Hubert Benno, von Flums, in Sargans, Mitglied, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mannhart, Hubert, Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 1324487, Handelsregister-Amt Glarus, (160)
MBM AG für Umweltschutz und Energie, in Glarus, CHE-106.728.916, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2011, Publ. 6116624).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mannhart, Werner, von Flums, in Vilters, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Burkhard, Daniel, von Lützelflüh, in Gossau ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mannhart, Hubert, von Flums, in Sargans, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].