Auskünfte zu Michael Malone
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Michael Malone
Publikationsnummer: 2483239, Handelsregister-Amt Bern, (36)
swissauto powersport llc, in Burgdorf, CHE-115.286.432, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 152 vom 10.08.2015, Publ. 2313405).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Malone, Michael, amerikanischer Staatsangehöriger, in Maple Plain (US), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krishna, Suresh, amerikanischer Staatsangehöriger, in Saint-Sulpice VD, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Speetzen, Michael Todd, amerikanischer Staatsangehöriger, in Wayzata (US), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Basei, René, französischer Staatsangehöriger, in Saint-Gervais-les-Bains (FR), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 6140908, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Polaris Industries Europe GmbH, in Zürich, CH-020.4.041.096-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2011, S. 0, Publ. 6064796).
Firma neu:
Polaris Industries Europe GmbH in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Polaris Industries Europe Sàrl en liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.04.2011 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hürlimann, David, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Malone, Michael, amerikanischer Staatsangehöriger, in Maple Plain (MN/US), Geschäftsführer und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Werlen, Dr. Stephan, von Zürich und Ferden, in Wädenswil, Geschäftsführer und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bogart, Stacy, amerikanische Staatsangehörige, in Edina (MN/US), Geschäftsführerin und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführerin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wine, Scott W., amerikanischer Staatsangehöriger, in Plymouth (MA/US), Vorsitzender der Geschäftsführung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 5961568, Handelsregister-Amt Bern, (36)
swissauto offroad ag, in Burgdorf, CH-036.3.046.317-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 21.12.2009, S. 4, Publ. 5403764).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wenger, Urs, von Thun, in Rumisberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jenni, Hans-Rudolf, von Zürich und Bangerten, in Grasswil (Seeberg), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Götti, Hanspeter, von Zetzwil, in Walkringen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wine, Scott W., amerikanischer Staatsangehöriger, in Plymouth (US), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bogart, Stacy, amerikanische Staatsangehörige, in Edina (US), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hürlimann, David, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Malone, Michael, amerikanischer Staatsangehöriger, in Maple Plain (US), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Werlen, Stephan Dr., von Zürich und Ferden, in Au ZH (Wädenswil), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Longren, David, amerikanischer Staatsangehöriger, in St. Michael (US), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohler, Beat, von Sumiswald, in Kirchberg BE, mit Einzelprokura [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stewart, Stacey, amerikanischer Staatsangehöriger, in Stillwater (US), mit Einzelprokura.