Auskünfte zu Rolf Maier
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Rolf Maier
Publikationsnummer: 5960330, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Stiftung Jugendburg Rotberg, in Metzerlen-Mariastein, CH-270.7.000.362-1, Stiftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2009, S. 16, Publ. 4841914).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hueber, Franz, von Zwingen, in Zwingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Isler, René, von Zürich, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schudel, Alex, von Schaffhausen und Beggingen, in Riehen, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schär, Liane, von Murgenthal, in Metzerlen (Metzerlen-Mariastein), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Maier, Rolf, von Basel, in Pfeffingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gmür, Alfred, von Amden, in Hallau, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dobler, René, von Basel, in Zürich, Aktuar und Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Langloh, Patrick, von Chironico, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lutz, Walter, von Lutzenberg, in Beinwil am See, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scholer, Heidi, von Zunzgen und Bretzwil, in Liestal, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Siegenthaler, Dino, von Trub, in Halten, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Weiss, Stephanie, deutsche Staatsangehörige, in Schwörstadt (DE), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4841914, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Stiftung Jugendburg Rotberg, in Metzerlen-Mariastein, CH-270.7.000.362-1, Stiftung (SHAB Nr. 113 vom 15.06.2004, S. 12, Publ. 2309038).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Farine, Dr. Gaston, von Basel und Montfaucon, in Basel, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schudel, Alex, von Schaffhausen und Beggingen, in Riehen, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates];
Schär, Liane, von Murgenthal, in Metzerlen (Metzerlen-Mariastein), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Maier, Rolf, von Basel, in Pfeffingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Basel];
Scholer, Heidi, von Zunzgen und Bretzwil, in Liestal, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Bretzwil];
ABIA Treuhand GmbH, in Basel (CH-270.4.000.075-8), Revisionsstelle.
Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Stiftung Jugendburg Rotberg, Sitz [bisher: Basel ], Betrieb einer Jugendherberge usw., Stiftung (SHAB Nr.93 vom 16.05.1994, S.2708).
Statutenänderung:
25.10.1996.
Sitz Neu:
Metzerlen.
Domizil Neu:
Jugendburg Rotberg, 4115 Mariastein.
Zweck Neu:
Die Stiftung bezweckt in der Jugendburg Rotberg dauernd eine Jugendherberge zu betreiben, die keinem andern Zweck dienen soll als zur Aufnahme von jungen Wanderern, Schulen und Gruppen, welchen diesen, ohne Rücksicht auf deren politische und religiöse Anschauungen offen zu stehen hat. Die Jugendherberge soll vom Verein für Jugendherbergen Basel gemäss den jeweiligen Satzungen des Schweizerischen Bundes für Jugendherbergen geführt und verwaltet werden.
Organisation Bisher:
Stiftungsrat: 7 Mitglieder.
Eingetragene Personen Bisher:
Farine, Dr. Gaston, Heimat Basel, Montfaucon, in Basel, Präsident mit Einzelunterschrift;
Hueber, Franz, Heimat Zwingen, in Zwingen, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier, Kurt, Heimat Zürich, Schneisingen, in Etziken, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung;
Scholer, Heidi, Heimat Zunzgen, Bretzwil, in Bretzwil, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung;
Isler, René, Heimat Zürich, in Basel, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung.
Geändert:
Schudel, Alex, Heimat Schaffhausen, Beggingen, in Riehen, Vizepräsident mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung].
Neu:
Maier, Rolf, Heimat Basel, in Basel, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung.
Gelöscht:
[Grenacher, Fritz, Heimat Basel, Riehen, in Riehen, Vizepräsident mit Einzelunterschrift].