Auskünfte zu Walter Lutz
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Walter Lutz
Publikationsnummer: HR02-1005651790, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Stiftung Jugendburg Rotberg, in Metzerlen-Mariastein, CHE-110.378.630, Stiftung (SHAB Nr. 68 vom 09.04.2021, Publ. 1005145179).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lutz, Walter, von Lutzenberg, in Beinwil am See, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Estermann, Philipp, von Hildisrieden, in Hombrechtikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Richterswil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Mollema, Geert Dirk, niederländischer Staatsangehöriger, in Glarus, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005116149, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Pensionskasse Schweizer Jugendherbergen, in Zürich, CHE-109.738.957, Stiftung (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2020, Publ. 1004901374).
Name neu:
Pensionskasse Schweizer Jugendherbergen in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 22.12.2020 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bunte, Janine, von Zürich und Heimiswil, in Niederweningen, Präsidentin des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zollinger, Markus, von Gossau (ZH), in Affoltern am Albis, Vizepräsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lutz, Walter, von Lutzenberg, in Beinwil am See, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Abegg, Thomas, von Schwyz, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Denneberg, Reto, von Herrliberg, in Vaz/Obervaz, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Dobler, René, von Basel, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Granacher, Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Müller, Christoph, von Bischofszell und Wallisellen, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publikationsnummer: HR02-1004593632, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Pensionskasse Schweizer Jugendherbergen, in Zürich, CHE-109.738.957, Stiftung (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2016, S.0, Publ. 2960535).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gmür, Alfred, von Amden, in Hallau, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Michael, von Zürich und Biel/Bienne, in Zofingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zollinger, Markus, von Gossau (ZH), in Affoltern am Albis, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bunte, Janine, von Heimiswil und Zürich, in Niederweningen, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lutz, Walter, von Lutzenberg, in Beinwil am See, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Denneberg, Reto, von Herrliberg, in Vaz/Obervaz, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dobler, René, von Basel, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].