Auskünfte zu Luc Paul Maeder
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Luc Paul Maeder
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: 6340376, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Valise Sàrl, précédemment à Cheseaux-sur-Lausanne, CH-550.1.052.897-2, société à responsabilité limitée (No. FOSC 1 du 27.12.2007, p. 26).
Statuts originaires:
13.12.2007.
Modification des statuts:
24.03.2011, 15.07.2011.
Nouveau siège:
Veysonnaz.
Nouvelle adresse:
c/o M. Luc MAEDER, Rte de Salins 2, 1993 Veysonnaz.
But de l'entreprise:
Opérations immobilières.
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Nouvelles communications:
Communication aux associés: par écrit ou par courriel.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Gasser, Lise, de Mühleberg, à Cheseaux-sur-Lausanne, associée et gérante, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 10'000.00;
Cretegny, Valérie, de Mühleberg, à Cheseaux-sur-Lausanne, associée, pour une part sociale de CHF 10'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Maeder, Luc, de Mühleberg, à Veysonnaz, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 2 parts sociales de CHF 10'000.00. Selon déclaration du 15.07.2011, il est renoncé à un contrôle restreint. [Adaptation au nouveau droit de la Sàrl].
Publikationsnummer: 6090574, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Femmes de Caractère Sàrl, à Sion, CH-626.4.009.914-1, société à responsabilité limitée (No. FOSC 5 du 08.01.2010, p. 26, Publ. 5430204).
Modification des statuts:
18.02.2011.
Nouvelle raison sociale:
Cité-Jeunesse LM SARL.
Nouveau siège:
Veysonnaz.
Nouvelle adresse:
c/o M. Luc MAEDER, Rte de Salins 2, 1993 Veysonnaz.
Nouveau but:
L'exploitation d'une colonie de vacances sur Commune de Veysonnaz (cf. statuts pour but complet).
Nouveau capital social:
CHF 50'000.00 [précédemment: CHF 20'000.00].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Pagola, Monique, de Rechthalten, à Lausanne, associée, gérante et présidente, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00;
Scuderi-Suppa, Sandra, de Servion, à Mézières VD, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Maeder, Luc, de Mühleberg, à Veysonnaz, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 50 parts sociales de CHF 1'000.00.