Auskünfte zu Thomas Miles Maddox
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Thomas Miles Maddox
Publikationsnummer: HR02-1005626746, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Round Table on Responsible Soy Association (RTRS), in Zürich, CHE-113.772.638, Verein (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2022, Publ. 1005565736).
Statutenänderung:
01.07.2022. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maddox, Thomas Miles, britischer Staatsangehöriger, in Cambridge (GB), Vizepräsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Cleary, David Michael, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zylbersztajn Fontes, Thais, brasilianische Staatsangehörige, in São Paulo (BR), Suppleantin des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Do Monte Meneghetti, Damiana, brasilianische Staatsangehörige, in Amsterdam (NL), Vizepräsidentin des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Speranza Gonzalez, Yan Artemio, paraguayischer Staatsangehöriger, in Asunción (PY), Vizepräsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gupta, Pramel Kumar, indischer Staatsangehöriger, in Bhopal (IN), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Melo Custodio, Taciano, brasilianischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Mitglied des Vorstandes, Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Siqueira Masson, Thiago, brasilianischer Staatsangehöriger, in São Paulo (BR), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Henriksen, Jenz Olav, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Suppleant des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jacquet Pageski, Daniel, paraguayischer Staatsangehöriger, in Lambaré (PY), Suppleant des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kuipers, Wouter, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Suppleant des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scemana, Cyrille Frédéric Gérard Simon, französischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Suppleant des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Terwagne, Sébastien Guy J., belgischer Staatsangehöriger, in Thuin (BE), Suppleant des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vogt, Lukas Andreas, von Zürich, in Amsterdam (NL), Suppleant des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
ANCORA Treuhand AG (CHE-237.817.918), in Wädenswil, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: HR02-1005302708, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Round Table on Responsible Soy Association (RTRS), in Zürich, CHE-113.772.638, Verein (SHAB Nr. 186 vom 24.09.2021, Publ. 1005297845).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Callewaert, Lieven Maurice Antoine Maria, belgischer Staatsangehöriger, in Nazareth (BE), Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Introvini, Gisela Regina, brasilianische Staatsangehörige, in Maranhào (BR), Vizepräsidentin des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Maddox, Thomas Miles, britischer Staatsangehöriger, in Cambridge (GB), Vizepräsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schouten, Jorn Jasper, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Vizepräsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publikationsnummer: HR02-1005271141, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Round Table on Responsible Soy Association (RTRS), in Zürich, CHE-113.772.638, Verein (SHAB Nr. 103 vom 01.06.2021, Publ. 1005199821).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bouwmeester, Jochem Eric, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gillespy-O'Brien, Morgan Elizabeth, amerikanische Staatsangehörige, in London (GB), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Forouzesh, Sareh, britische Staatsangehörige, in London (GB), Suppleantin des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lices Marins, Lauro, brasilianischer Staatsangehöriger, in São Paulo (BR), Suppleant des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berden, Aukje, niederländische Staatsangehörige, in Driebergen (NL), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Suppleantin des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Maddox, Thomas Miles, britischer Staatsangehöriger, in Cambridge (GB), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.