Auskünfte zu Hans Peter Lustenberger
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Hans Peter Lustenberger
Publikationsnummer: HR02-1005529406, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Sodian Schweiz AG, in Aarau, CHE-100.466.445, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2018, Publ. 4443941).
Firma neu:
Sodian Schweiz AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 11.07.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sodian, Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Vorchdorf (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lustenberger, Hans Peter, von Romoos, in Lupfig, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dübendorfer, Marc, von Zürich, in Aarau, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator;
Scharinger, Stefan, österreichischer Staatsangehöriger, in Steinhaus (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator.
Publikationsnummer: 4443941, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Sodian Schweiz AG, in Aarau, CHE-100.466.445, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 09.11.2015, Publ. 2470653). [Gemeindefusion vom 01.01.2018].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lustenberger, Hans Peter, von Romoos, in Lupfig, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Scherz].
Publikationsnummer: 1619645, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Sodian Schweiz AG, in Uerkheim, CHE-100.466.445, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2013, Publ. 7066952).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klaus, Robert, von St. Ursen, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lustenberger, Hans Peter, von Romoos, in Scherz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.