Auskünfte zu Werner Lüthi
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Werner Lüthi
Publikationsnummer: 2794276, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Schwarzfleckviehzuchtgenossenschaft von Rohr und Umgebung, in Rohr AG, CH-400.5.007.037-5, Förderung und Veredelung der Schwarzfleckviehrasse, Genossenschaft (SHAB Nr. 204 vom 21.10.1996, S. 6404).
Firma neu:
Schwarzfleckviehzuchtgenossenschaft von Rohr und Umgebung in Liquidation.
Domizil neu:
Liquidationsdomizil:, c/o Werner Lüthi, Grüthof, 4852 Rothrist. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.02.2004 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hochuli, Samuel, von Reitnau, in Küttigen, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kupferschmid, Max, von Sumiswald, in Brittnau, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lüthi, Werner, von Lützelflüh, in Rothrist, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Milchgenossenschaft Rothrist-Dorf, in Rothrist, Wahrung und Förderung der Interessen ihrer Mitglieder im Sinne der Selbsthilfe im Bereich der Milch- und Landwirtschaft, Genossenschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.1993, S. 4300).
Firma neu:
Milchgenossenschaft Rothrist-Dorf in Liquidation.
Domizil neu:
Liquidationsdomizil:, c/o Zeller Treuhand, Ringweg 1, 5504 Othmarsingen. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 21.05.2001 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Hans Ulrich, von Rothrist, in Rothrist, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Humm, Samuel, von Strengelbach, in Rothrist, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hofer, Ernst, von Rothrist, in Rothrist, Mitglied und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lüthi, Werner, von Lützelflüh, in Rothrist, Mitglied und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zeller, Richard, von Zürich, in Othmarsingen, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Schwarzfleckviehzuchtgenossenschaft von Rohr und Umgebung, in Rohr AG, Genossenschaft (SHAB Nr.101 vom 5.5.1987 S.1771).
Domizil neu:
c/o Ulrich Schäli, Hauptstrasse, 5032 Rohr.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogt, Walter, von Grenchen, in Biberstein, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schell, Walter, von Schöftland, in Schöftland, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häsler, Fritz, von Gsteigwiler, in Niederlenz, Mitglied und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Andres, von Safenwil, in Safenwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hochuli, Samuel, von Reitnau, in Küttigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüthi, Werner, von Lützelflüh, in Rothrist, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Richner, Viktor, von Rupperswil, in Schafisheim, Mitglied und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Roth, Heinz, von Erlinsbach, in Erlinsbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.