Auskünfte zu Luzia Maria Lüönd-Bürgi
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Luzia Maria Lüönd-Bürgi
Publikationsnummer: HR02-1006059698, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Castell & Schuler Stiftung, in Schwyz, CHE-410.670.061, Stiftung (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2021, Publ. 1005344319).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüönd-Bürgi, Luzia Maria, von Schwyz, in Ingenbohl, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2980863, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Stiftung der schweizerischen Schuljugend zur Erhaltung des Schlachtfeldes von Morgarten, in Schwyz, CHE-101.962.379, Stiftung (SHAB Nr. 74 vom 14.04.2011, Publ. 6121832).
Organisation neu:
[Gestrichene Angaben zur Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 Abs. 1 lit. h HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nussbaumer, Friedrich, von Oberägeri, in Oberägeri, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lüönd-Bürgi, Luzia, von Schwyz, in Brunnen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barmettler, Erwin, von Ennetmoos, in Morgarten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Geisser, Peter, von Schwyz, in Schwyz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Reichlin & Suter Treuhand AG (CHE-103.531.033), in Schwyz, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 6121832, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Stiftung der schweizerischen Schuljugend zur Erhaltung des Schlachtfeldes von Morgarten, in Schwyz, CH-130.0.000.654-1, Stiftung (SHAB Nr. 78 vom 24.04.1995, S. 2229).
Urkundenänderung:
25.01.2010.
Domizil neu:
bei Amt für Kultur, Kollegiumstrasse 30, 6431 Schwyz.
Organisation neu:
Stiftungsrat mit 6 Mitgliedern und Rechnungsprüfer. Die Stiftung wurde mit Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 26.2.2010 von der Pflicht befreit, eine Revisionsstelle zu bezeichnen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kälin, Adalbert, von Einsiedeln, in Küssnacht am Rigi, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaiser, Hildegard, von Ennetmoos, in Sattel, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Horat, Dr. Erwin, von Schwyz, in Schwyz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ulrich, Martin, von Sattel, in Sattel, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nussbaumer, Friedrich, von Oberägeri, in Oberägeri, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmid, Res, von Wimmis, in Emmetten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lothenbach, Lenz, von Weggis, in Küssnacht SZ, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lüönd-Bürgi, Luzia, von Schwyz, in Brunnen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.