Auskünfte zu Thomas Paul Linder
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Thomas Paul Linder
Publikationsnummer: 4284185, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
LFG Immobilien AG, in Affeltrangen, CHE-101.628.420, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 29.05.2017, Publ. 3547565).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Linder, Thomas Paul, von Linden, in Affeltrangen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2969247, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
LFG Immobilien AG, in Affeltrangen, CHE-101.628.420, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2008, S. 15, Publ. 4585860).
Domizil neu:
c/o Hermann Studer Treuhand GmbH, Märwilerstrasse 1, 9556 Affeltrangen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Linder, Paul, von Linden, in Affeltrangen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Füllemann, Ursula, von Berlingen, in Affeltrangen, Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, Hermann, von Berg SG, in Affeltrangen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Linder, Thomas Paul, von Linden, in Affeltrangen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frefel, Karl, von Lommis, in Affeltrangen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Künzler, Marcel, von St. Margrethen, in Bettwiesen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 4585860, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
LFG Immobilien AG, in Affeltrangen, CH-440.3.003.226-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2001, S. 5220).
Statutenänderung:
11.07.2008.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 19, 9556 Affeltrangen.
Zweck neu:
Kauf und Verkauf, Vermittlung, Überbauung sowie Verwaltung von Liegenschaften aller Art. Die Gesellschaft kann im Inland und im Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten und veräussern.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 02.08.1989 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung die Liegenschaft E.Bl./Parzelle Nr. 1360 in Affeltrangen zum Maximalpreis von CHF 1'800'000.-- zu kaufen.].
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 11.07.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gertsch, August, von Lauterbrunnen, in Lommis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gehring, Robert, von Aadorf, in Frauenfeld, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Linder, Paul, von Linden, in Affeltrangen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Studer, Hermann, von Berg SG, in Affeltrangen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.