Auskünfte zu Chantal Linder-Müller
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Chantal Linder-Müller
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: 1605493, Handelsregister-Amt Bern, (36)
ABAT TECH Sàrl, à Tavannes, CHE-105.543.047, société à responsabilité limitée (No. FOSC 71 du 15.04.2013, Publ. 7147544).
Modification des statuts:
27.06.2014.
Nouveau siège:
Reconvilier.
Nouvelle adresse:
rue du Bruye 4, 2732 Reconvilier.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Linder-Müller, Chantal, de Linden, à Tavannes, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 9 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Linder, Damien, de Linden, à Tavannes, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: associé et président de l'organe de gestion avec signature individuelle et avec 11 parts sociales de CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: 7147544, Handelsregister-Amt Bern, (36)
ABAT TECH Sàrl, à Tavannes, CH-073.4.011.746-0, société à responsabilité limitée (No. FOSC 35 du 20.02.2009, p. 5, Publ. 4890456).
Inscription ou modification de personne(s):
Linder, Damien, de Linden, à Tavannes, associé et président de l'organe de gestion, avec signature individuelle, pour 11 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: associé et président de l'organe de gestion avec signature collective à deux];
Linder-Müller, Chantal, de Linden, à Tavannes, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 9 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: Linder-Müller, Chantal, associée et gérante avec signature collective à deux].
Publikationsnummer: 4890456, Handelsregister-Amt Bern, (36)
ABAT TECH Sàrl, à Tavannes, CH-073.4.011.746-0, société à responsabilité limitée (No. FOSC 119 du 23.06.2004, p. 4, Publ. 2322794).
Modification des statuts:
04.12.2008.
Nouveau but:
La société a pour but: l'exploitation d'une entreprise de construction générale, ainsi que le nettoyage, l'entretien et la réparation - par hydrogommage, sablage, lavage à haute pression - de bâtiments, d'ouvrages (monuments, canalisations), la réparation de machines. Elle peut acheter des immeubles, tout bien industriel ou sportif. Elle peut créer des succursales, acquérir, créer, participer à des entreprises identiques ou analogues, faire toutes les opérations et conclure des contrats qui sont de nature à développer le but de la société ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Nouvelles communications:
Communications aux associés: par courrier écrit, téléfax ou courrier électronique. Selon déclaration de l'organe de gestion du 04.12.2008, la société n'est pas soumise au contrôle ordinaire et renonce au contrôle restreint.
Inscription ou modification de personne(s):
Linder, Damien, de Linden, à Tavannes, associé et président de l'organe de gestion, avec signature collective à deux, pour 11 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: associé et gérant avec signature collective à deux et avec une part sociale de CHF 11'000.00];
Linder-Müller, Chantal, de Linden, à Tavannes, associée et gérante, avec signature collective à deux, pour 9 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: avec une part sociale de CHF 9'000.00].