Auskünfte zu Peter Lindenmann
Einträge zum Namen Peter Lindenmann
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Peter Lindenmann
Publikationsnummer: HR02-1006066562, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Landi Hallwilersee, Genossenschaft, in Seengen, CHE-105.778.544, Genossenschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2021, Publ. 1005320285).
Statutenänderung:
21.03.2024.
Zweck neu:
Die Genossenschaft unterstützt - in verbindlicher Partnerschaft mit der fenaco Genossenschaft - die Landwirtinnen und Landwirte bei der wirtschaftlichen Entwicklung ihrer Unternehmen. Die Genossenschaft bezweckt in ihrem Wirtschaftsgebiet die Versorgung der Landwirtschaft und weiterer Kreise mit einem breiten Sortiment von Produktionsmitteln, Verbrauchsgütern, Technologien und Dienstleistungen, einschliesslich erneuerbaren und fossilen Energien;
die Abnahme, Lagerung und Vermarktung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Die Genossenschaft kann Grundeigentum erwerben und veräussern sowie Zweigniederlassungen errichten, Tochtergesellschaften gründen, Stiftungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder mit ihnen Kooperationsverträge abschliessen. Die Genossenschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung der Genossenschaft und die Erreichung des Zweckes der Genossenschaft zu fördern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Mitglieder erfolgen schriftlich, auf dem elektronischen Weg, anlässlich der Generalversammlung oder in weiteren durch den Verwaltungsrat zu bestimmenden Publikationsorganen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Budmiger, Séverine, von Aesch (LU), in Aesch (LU), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Härri-Urech, Max, von Birrwil, in Birrwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erhart, Milos-Emanuel, von Beinwil am See, in Beinwil am See, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lindenmann, Peter, von Fahrwangen, in Fahrwangen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Manetsch, Reto, von Disentis/Mustér, in Seengen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Meisterschwanden].
Publikationsnummer: HR02-1005547701, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Getreidecenter Freiamt AG, in Villmergen, CHE-109.105.284, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2019, Publ. 1004738977).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuhn, Erich, von Bünzen, in Bünzen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schüpbach, Andreas, von Landiswil, in Kallern, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stettler, Othmar, von Zufikon, in Zufikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schädeli, Markus, von Kirchlindach, in Wohlen (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Keusch, Christian, von Boswil, in Boswil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Isler, Thomas, von Wohlen (AG), in Wohlen (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lüthy, Stefan, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lindenmann, Peter, von Fahrwangen, in Fahrwangen, Mitglied des Verwaltungsrates, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3320613, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Milchgenossenschaft Fahrwangen, in Fahrwangen, CHE-101.819.842, Genossenschaft (SHAB Nr. 236 vom 04.12.2009, Publ. 5375998).
Domizil neu:
c/o Peter Lindenmann, Stöcklergasse 3, 5615 Fahrwangen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rodel-Fallegger, Rudolf, von Fahrwangen, in Fahrwangen, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Käslin, Markus, von Beckenried, in Fahrwangen, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lindenmann, Peter, von Fahrwangen, in Fahrwangen, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Meisterschwanden, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien].