Auskünfte zu Werner Liechti
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Werner Liechti
Publikationsnummer: 2529183, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Beratungs- und Gesundheitsdienst für Kleinwiederkäuer BGK-Genossenschaft, in Niederönz, CHE-107.407.923, Genossenschaft (SHAB Nr. 65 vom 03.04.2014, Publ. 1433987).
Statutenänderung:
11.04.2015. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liechti, Werner, von Lauperswil, in Schangnau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zemp, Andrea Christine, von Schüpfheim, in Bäretswil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 6458610, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Beratungs- und Gesundheitsdienst für Kleinwiederkäuer BGK-Genossenschaft, in Niederönz, CH-035.5.017.186-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 142 vom 27.07.2009, S. 4, Publ. 5161334).
Statutenänderung:
02.04.2011.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zaugg, Alfred, von Lützelflüh, in Bern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Furrer, Niklaus, von Lungern, in Rain, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Eitel, Jürg, von Herisau, in Grono, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Camenzind, Diana, von Gersau, in Steffisburg, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Zähner, Bruno, von Urnäsch, in Illnau (Illnau-Effretikon), Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Untereggen, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Liechti, Werner, von Lauperswil, in Schangnau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Miserez, Raymond, von Lajoux JU, in Kirchlindach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.