Auskünfte zu Hugues Leuzinger
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Hugues Leuzinger
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1005072369, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Leuzinger Consult, à Biel/Bienne, CHE-477.779.159, entreprise individuelle (No. FOSC 6 du 10.01.2011, p.4, Publ. 5977846).
Nouveau siège:
Evilard.
Nouvelle adresse:
Chemin des Blanchards 3, 2533 Evilard.
Inscription ou modification de personne(s):
Leuzinger, Hugues, de Glarus, à Evilard, titulaire, avec signature individuelle [précédemment: de Netstal, à Biel/Bienne].
Publikationsnummer: 2655199, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Asurem SA, à Brügg, CHE-101.359.119, société anonyme (No. FOSC 168 du 01.09.2015, Publ. 2348999).
Nouvelle raison sociale:
Asurem SA en liquidation concordataire. Par décision du 02.02.2016, le juge unique compétent a homologué le concordat par abandon d'actifs proposé aux créanciers de la société.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bosch, Christian, de La Tène, à Colombier NE (Milvignes), avec signature collective à deux;
Zamora, Marcos, de Carouge (GE), à Concise, avec signature collective à deux;
Gasser, Dominik, de Zeiningen, à Muri b. Bern (Muri bei Bern), commissaire.
Inscription ou modification de personne(s):
Nydegger, Thomas Hans, de Guggisberg, à Biel/Bienne, président, sans droit de signature [précédemment: président, avec signature individuelle];
Leuzinger, Hugues, de Glarus, à Biel/Bienne, administrateur, sans droit de signature [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux];
Nydegger Glatz, Tove Caroline, dite Calle, de Röthenbach im Emmental, à Magglingen/Macolin (Evilard), administratrice, sans droit de signature [précédemment: administratrice, avec signature collective à deux];
Luginbühl, AG für Sanierungen und Liquidationen ( CHE-110.267.485), à Lyss, liquidatrice [précédemment: commissaire].
Publikationsnummer: 1841009, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Mérusa SA, à Brügg, CHE-101.359.119, société anonyme (No. FOSC 97 du 21.05.2014, Publ. 1513375).
Inscription ou modification de personne(s):
Leuzinger, Hugues, de Glarus, à Biel/Bienne, administrateur, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur sans droit de signature];
Nydegger Glatz, Tove Caroline, dite Calle, de Röthenbach im Emmental, à Macolin (Evilard), administratrice, avec signature collective à deux [précédemment: Nydegger Glatz, Tove Caroline dite Calle, de Röthenbach im Emmental et Guggisberg, administratrice sans droit de signature];
Bosch, Christian, de La Tène, à Colombier NE (Milvignes), avec signature collective à deux;
Zamora, Marcos, de Carouge GE, à Concise, avec signature collective à deux;
Fiduciaire Figema SA (CHE-105.220.319), à Biel/Bienne, organe de révision [précédemment: Fiduciaire Figema SA (CH-073.3.010.033-9)].