Auskünfte zu Rudolf Leutenegger
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Rudolf Leutenegger
Publikationsnummer: HR02-1005805366, Handelsregister-Amt Schaffhausen, (290)
Leutenegger AG, in Rüdlingen, CHE-100.012.239, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2017, Publ. 3676097).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leutenegger, Rudolf, von Winterthur, in Ascharina (Luzein), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leutenegger Benz, Anna Franziska, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3676097, Handelsregister-Amt Schaffhausen, (290)
Leutenegger AG, bisher in Elsau, CHE-100.012.239, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 10.11.2009).
Statutenänderung:
23.06.2017.
Sitz neu:
Rüdlingen.
Domizil neu:
Sandgrubenhalde 17, 8455 Rüdlingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leutenegger-Michel, Klara, von Winterthur und Wängi, in Elsau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leutenegger, Katharina, von Winterthur, in Rüdlingen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Leutenegger, Rudolf, von Winterthur, in Ascharina (Luzein), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 2862024, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Leutenegger AG, in Elsau, CH-020.3.915.753-6, Bewirtschaften von Immobilien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.1999, S. 7426).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Karin Bernhard, Treuhandbüro, in Rorbas, Revisionsstelle;
Leutenegger, Alfred, von Winterthur und Wängi, in Elsau, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leutenegger, Rudolf, von Winterthur, in St. Antönien Ascharina, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Bernhard Treuhand GmbH, in Rorbas, Revisionsstelle.