Auskünfte zu Dieter Leupin
Neueste SHAB-Meldungen: Dieter Leupin
Publikationsnummer: 4201913, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
LEDplus GmbH, in Muttenz, CHE-113.257.170, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2006, Publ. 3637862).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leupin, Robert, von Muttenz, in Muttenz, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leupin, Dieter, von Muttenz, in Muttenz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Publikationsnummer: 6285048, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
FairPartner Treuhand GmbH, bisher in Basel, CH-270.4.013.656-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2009, S. 9, Publ. 5128906).
Gründungsstatuten:
04.11.2003.
Statutenänderung:
28.07.2011.
Sitz neu:
Reinach BL.
Domizil neu:
Schönmattstrasse 4, 4153 Reinach BL. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leupin, Dieter, von Muttenz, in Muttenz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jan, Philippe, von Les Tavernes, in Metzerlen (Metzerlen-Mariastein), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Publikationsnummer: 3637936, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
FairPartner Treuhand GmbH, in Basel, CH-270.4.013.656-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 231 vom 01.12.2003, S. 5, Publ. 2006684).
Statutenänderung:
6.11.2006.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jan, Paulette, von Les Tavernes, in Bättwil, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jan, Philippe, von Les Tavernes, in Metzerlen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: in Bättwil, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--];
Leupin, Dieter, von Muttenz, in Muttenz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.