Auskünfte zu Stefan Leupi
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Stefan Leupi
Publikationsnummer: HR02-1004504313, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Baugenossenschaft Winikon, in Triengen, CHE-102.170.317, Genossenschaft (SHAB Nr. 144 vom 26.07.2012, Publ. 6786724).
Domizil neu:
c/o Irene Lindemann, Gässlihalde 5, 6235 Winikon.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leupi-Ulrich, Irene, von Triengen, in Triengen, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leupi, Stefan, von Triengen, in Triengen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit dem Präsidenten [bisher: Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung];
Lindemann, Irene, von Grossdietwil und Büron, in Triengen, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Wyss, Thomas, von Büron, in Triengen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit dem Präsidenten].
Publikationsnummer: 6182022, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Leupi Haustechnik AG, in Triengen, CH-100.3.792.934-9, Reitnauerstrasse 1, 6235 Winikon, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
17.05.2011.
Zweck:
Planung, Ausführung von und Handel mit Heizungen, Lüftungen und sanitären Anlagen mit sämtlichen dazugehörenden Tätigkeiten;
Erwerb, Verkauf, Vermietung und Verwaltung von Liegenschaften;
Beteiligungen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 17.05.2011 und Bilanz per 31.12.2010 übernimmt die Gesellschaft von Stefan Leupi, von Triengen, in Triengen, sein im Handelsregister nicht eingetragenes Einzelunternehmen Stefan Leupi, Sanitär- und Heizungsanlagen, in Triengen, mit sämtlichen Aktiven, deren Wert zusammen CHF 913'400.05 beträgt und dem gesamten Fremdkapital im Gesamtwerte von CHF 652'016.50 zum Gesamtpreise von CHF 261'383.55, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 161'383.55 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 17.05.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Leupi, Stefan, von Triengen, in Triengen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Leupi, Silvia, von Triengen und Dagmersellen, in Triengen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 4905670, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Baugenossenschaft Winikon, bisher in Winikon, CH-100.5.010.969-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2004, S. 9, Publ. 2577954).
Sitz neu:
Triengen. [Gemeindefusion per 01.01.2009 ohne Anpassung der Statuten].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Thomas, von Büron, in Triengen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit dem Präsidenten [bisher: in Winikon];
Heller, Martha, von Willisau, in Triengen, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: von Willisau-Land, in Winikon];
Feuz, Urs, von Beatenberg, in Triengen, Beisitzer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: in Winikon];
Fries, Hermann, von Triengen, in Triengen, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Winikon, in Winikon];
Leupi, Anton, von Triengen, in Triengen, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Winikon, in Winikon];
Leupi, Stefan, von Triengen, in Triengen, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Winikon, in Winikon].