Auskünfte zu Giuseppe Leone
Einträge zum Namen Giuseppe Leone
Neueste SHAB-Meldungen: Giuseppe Leone
Publikationsnummer: HR02-1005716245, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Leone Werkzeuge und Maschinen GmbH, in Eglisau, CHE-110.055.670, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 194 vom 08.10.2013, S.0, Publ. 1115381).
Firma neu:
Leone Werkzeuge und Maschinen GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.03.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leone, Giuseppe, von Bülach, in Eglisau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Leone-Zehnder, Rosmarie Pia, von Bülach und Birmenstorf (AG), in Eglisau, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 975640, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Bachofen + Meier AG, in Bülach, Fabrikation von und Handel mit Maschinen und Zubehören, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2002, S. 23, Publ. 540020).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hermann, Johann Ulrich, von Flurlingen, in Bülach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Meierhofer, Peter, von Weiach, in Bülach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bolliger, Dr. Thomas, von Staffelbach, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leone, Giuseppe, von Bülach, in Eglisau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Meier, Paul, von Bachs, in Winkel bei Bülach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Odermatt, Ernst, von Dallenwil, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Hans-Burkhard, deutscher Staatsangehöriger, in Rosengarten (D), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beyer, Dr. Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Sindelfingen (D), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Rickenbach, Dr. Matthias, von Zollikon und Zeglingen, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüttimann, Prof. Dr. René, von Zürich und Steinhausen, in Vaz/Obervaz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sager, Dr. Christian, von Zollikon und Emmen, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gunia, Dr. Paul-Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Bülach, Direktor und Geschäftsführer , mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident und Delegierter];
Meier, Ernst, von Bülach, in Bülach, Direktor und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion].
Publikationsnummer: 946910, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Leone Werkzeuge und Maschinen GmbH, in Eglisau, Rheinsfelderstrasse 40, 8193 Eglisau, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
10.03.2003, 2.04.2003.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel und Verkauf von Werkzeugen und Maschinen und kann Service-, Unterhalts- und Reparaturleistungen erbringen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen aufzunehmen, sich an Unternehmungen aller Art im In- und Ausland zu beteiligen, Liegenschaften, Wertschriften und Immaterialgüterrechte zu erwerben, zu verwalten und zu veräussern. Sie kann Darlehen gewähren sowie aufnehmen, Garantien und andere Sicherheiten stellen, sowie alle Geschäfte durchführen, die den Zweck der Gesellschaft zu fördern geeignet sind.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Leone, Giuseppe, von Bülach, in Eglisau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Leone-Zehnder, Rosmarie Pia, von Bülach und Birmenstorf AG, in Eglisau, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.