Auskünfte zu Karl Leimgruber
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Karl Leimgruber
Publikationsnummer: 2090033, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Gemüseproduzenten-Zentrale AG, Muttenz, in Muttenz, CHE-101.286.992, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 01.10.2008, S. 5, Publ. 4672952).
Statutenänderung:
23.03.2015. Gemäss Erklärung vom 23.03.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leimgruber, Karl, von Remetschwil, in Fislisbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eschbach, Hans, von Basel, in Füllinsdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dieffenbach, Rudolf, von Füllinsdorf, in Füllinsdorf, Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
ReviFides AG (CH-280.4.900.276-6), in Gelterkinden, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Möschli, Urs, von Basel, in Dornach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zbinden, Samuel, von Rüschegg, in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Gemüseproduzenten-Zentrale Basel GZB, bisher in Basel, Förderung des Absatzes der einheimischen Gemüseproduktion, Genossenschaft (SHAB Nr.85 vom 03.05.1990, S.1738).
Statutenänderung:
27.06.1997.
Firma neu:
Gemüseproduzenten-Zentrale AG, Muttenz.
Sitz neu:
Muttenz.
Domizil neu:
Hofackerstrasse 79, 4132 Muttenz.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Handel mit und Vermarktung von Gemüse, Beeren und anderen Produkten. Die Gesellschaft kann Immobilien erwerben, verwalten oder verkaufen und sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Aktienkapital neu:
CHF100000.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF100000.
Aktien neu:
1000 Namenaktien zu CHF100.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Generalversammlung vom 27.06.1997 hat die Umwandlung der bisherigen Genossenschaft in eine Aktiengesellschaft beschlossen. Das Unternehmen wird mit Aktiven und Passiven gemäss Bilanz per 31.12.1996 ohne Liquidation fortgeführt. Das bisherige Anteilscheinkapital ist in Aktienkapital umgewandelt worden;
die Anteilscheine sind aufgehoben. [bisher: Anteilscheine: CHF500]. [bisher: Haftung: Ohne persönliche Haftung.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dahler, Rudolf, von Basel, in Riehen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Eschbach, Hans, von Basel, in Füllinsdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brügger, Engelhard, von Parpan und Churwalden, in Birsfelden, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift mit dem Präsidenten oder dem Sekretär.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heimgartner, Robert, von Riehen, in Riehen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Dieffenbach, Rudolf, von Füllinsdorf, in Füllinsdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretär (nicht Mitglied)];
Hausherr, Walter, von Rottenschwil, in Aesch BL, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Leimgruber, Karl, von Remetschwil, in Fislisbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG Fides Peat, in Basel, Revisionsstelle.