Auskünfte zu Jürg Leimer
Neueste SHAB-Meldungen: Jürg Leimer
Publikationsnummer: 4025773, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Berichtigung des im SHAB Nr. 2 vom 04.01.2018, publizierten TR-Eintrags Nr. 19'623 vom 28.12.2017 Bächlerhaus GmbH, in Muri bei Bern, CHE-101.044.420, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2018, Publ. 3965589).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leimer, Jürg, von Bettlach, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 45 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [nicht: Leimer, Jürg, von Bettlach, in Gümligen (Muri bei Bern), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 45 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: 3965589, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Bächlerhaus GmbH, in Muri bei Bern, CHE-101.044.420, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2014, Publ. 1833359).
Statutenänderung:
12.12.2017.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: per Brief, Fax oder E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthi, Martin, von Rohrbach, in Bolligen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 30'000.00;
Wälti, Fritz, von Landiswil, in Ostermundigen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 30'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leimer, Jürg, von Bettlach, in Gümligen (Muri bei Bern), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 45 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 30'000.00];
Frauenknecht, Tamara, von Zuzwil (SG), in Hinterkappelen (Wohlen bei Bern), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Wohlen b. Bern (Wohlen bei Bern), mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00];
TARDUS GmbH (CHE-456.626.395), in Bern, Gesellschafterin, mit 45 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 4725176, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Bächlerhaus GmbH, in Muri bei Bern, CH-035.4.020.467-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2002, S. 3, Publ. 330318).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leimer, Jürg, von Bettlach, in Muri bei Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 30'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lüthi, Martin, von Rohrbach, in Bolligen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 30'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].