Auskünfte zu Julia Lehner
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Julia Lehner
Publikationsnummer: 3799348, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
S.A.T.Z. AG, in Uster, CH-020.3.028.898-0, Erbringung von Dienstleistungen jeder Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2006, S. 26, Publ. 3461814).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwarz, Walter, von Winterthur, in Herrliberg, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Lehner, Julia, von St. Gallen, in Zug, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wipfli, Martin, von Wassen, in Feusisberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3281928, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
S.A.T.Z. AG, in Uster, CH-020.3.028.898-0, Erbringung von Dienstleistungen jeder Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2005, S. 21, Publ. 3072060).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Szepessy, Christian, von Zürich, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schweizer, Ulrich, von Opfikon, in Rüschlikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
U. Schwarz Treuhand, in Herrliberg, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarz, Walter, von Winterthur, in Herrliberg, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Lehner, Julia, von St. Gallen, in Zug, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tria Revisions AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 2928306, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
S.A.T.Z. AG, in Uster, CH-020.3.028.898-0, Pfäffikerstrasse 30, 8610 Uster, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
23.06.2005, 4.07.2005.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen jeder Art und die Bearbeitung, der Verkauf, der Vertrieb und die Vermarktung, einschliesslich Im- und Export von Erzeugnissen auf dem Gebiet der Leistungssteigerung, Fitness, Gesundheitsförderung und Rehabilitation für Berufs- und Freizeitsportler. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Verträge abschliessen, Darlehen gewähren und Lizenzen erwerben, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Ferner kann sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 250'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 250'000.--.
Aktien:
25'000 Namenaktien zu CHF 10.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Szepessy, Christian, von Zürich, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehner, Julia, von St. Gallen, in Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schweizer, Ulrich, von Opfikon, in Rüschlikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
U. Schwarz Treuhand, in Herrliberg, Revisionsstelle.