Auskünfte zu Marc Patrik Lehmann
Einträge zum Namen Marc Patrik Lehmann
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Marc Patrik Lehmann
Publikationsnummer: HR02-1005661077, Handelsregister-Amt Nidwalden, (150)
LEBA Group AG, bisher in Meggen, CHE-103.623.250, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2010, Publ. 5823016).
Statutenänderung:
20.12.2022.
Sitz neu:
Hergiswil (NW).
Domizil neu:
Sonnhaldenstrasse 45, 6052 Hergiswil NW.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung in den Bereichen Recht, Steuern, Wirtschaft, Finanzen, Immobilien und Treuhand;
den Handel mit und den Unterhalt von Hard- und Software sowie Software-Engineering;
Consulting und Schulung im EDV-Bereich;
die Betreibung eines Ingenieurbüros für Wirtschaftsinformatik, insbesondere Analyse und Programmierung von EDV-Anwendungen. Die Gesellschaft kann sich an Patenten und Lizenzen beteiligen sowie diese erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem Hauptzweck zusammenhangen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Aktienbuch eingetragenen Aktionären durch Brief oder mit elektronischen Mitteln zuzustellen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Marc Patrik, von Meggen, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Lehmann, Marc, von Meggen und Silenen, Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1005229980, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Computacenter TS GmbH, in Beromünster, CHE-109.344.570, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2020, Publ. 1004803762).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehmann, Marc, von Meggen, in Hergiswil (NW), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zürcher, Hans, von Menzingen, in Risch, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sigrist, Christian, von Winterthur, in Illnau-Effretikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004583307, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
PathWorks GmbH, in Beromünster, CHE-109.344.570, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 78 vom 22.04.2016, Publ. 2794693).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Computacenter AG (CHE-105.079.305), in Dietikon, Gesellschafterin, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00;
D'Auria, Massimiliano, von Bergdietikon, in Schinznach, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Barbey, Nuria, von Bassersdorf, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehmann, Marc, von Meggen, in Hergiswil (NW), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Zimmermann, Tom, von Buchberg, in Hildisrieden, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Zürcher, Hans, von Menzingen, in Risch, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.